Filip CASAER má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Filip CASAER (69040079) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku. Sídlí na adrese Záhřebská 1040/44, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 1999 a je stále aktivní. Filip CASAER má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Filip CASAER nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Filip CASAER na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 4. 1999 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 33805 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 69040079 | |
Jméno: | Filip CASAER | |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona zapsaná v obchodním rejstříku | 21.4.1999 |
Zapsána dne: | 21.4.1999 | |
nar. 3.11.1967 | 21.4.1999 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , Akazienweg 19,65812 Bad Soden , Spolková republika Německo | 21.4.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Záhřebská 44/1040, Praha 2 12000, Česká republika | 21.4.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poradenská činnost v oblasti telekomunikací | 21.4.1999 |
IČO (identifikační číslo): | 69040079 |
---|---|
Jméno: | Filip CASAER |
Právní forma podnikání: | Zahraniční fyzická osoba |
Vznik první živnosti: | 16. 12. 1998 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Záhřebská 1040/44, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1999 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Filip Casaer |
---|
IČO: | 69040079 |
---|---|
Firma: | Filip CASAER |
Právní forma: | Zahraniční fyzická osoba |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 16. 12. 1998 |
Sídlo: | Záhřebská 1040/44, Praha 12000 |
---|
Poradenství v oblasti řízení |