FidoDido, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FidoDido, z.s. (27048870) je Spolek. Sídlí na adrese Josefa Ševčíka 952/15, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 FidoDido, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FidoDido, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FidoDido, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5871 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27048870 | |
Jméno: | FidoDido, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Josefa Ševčíka 952/15, Most 43401, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Mgr. Jan Vašat Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 |
Adresa | Kurzova 2244/8, 15500 Praha |
Místopředseda | Mgr. Lukáš Prostřední |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 |
Adresa | Zálužanská 295, 40339 Chlumec |
Místopředseda | Bc. Michaela Kotvová |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2021 |
Adresa | 36, 40502 Jílové |
Místopředseda | Bc. Michaela Šturmová |
---|---|
Ve funkci | od 20.8.2019 do 26.9.2021 |
Adresa | 36, 40502 Jílové |
Místopředseda | Bc. Michaela Šturmová |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2017 do 20.8.2019 |
Adresa | 36, 40502 Jílové |
Místopředseda | Mgr. Lukáš Prostřední |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2017 do 20.8.2019 |
Adresa | Zálužanská 295, 40339 Chlumec |
Předseda | Mgr. Jan Vašat Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 5.9.2017 do 20.8.2019 |
Adresa | Kurzova 2244/8, 15500 Praha |
Místopředseda | Mgr. Lukáš Prostřední |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 5.9.2017 |
Adresa | Zálužanská 295, 40339 Chlumec |
Místopředseda | Bc. Michaela Šturmová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 5.9.2017 |
Adresa | 36, 40502 Jílové |
Předseda | Mgr. Jan Vašat |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 5.9.2017 |
Adresa | Kurzova 2244/8, 15500 Praha |
Místopředseda | Bc. Michaela Šturmová |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 5.9.2017 |
Adresa | 36, 40502 Jílové |
Místopředseda | Mgr. Lukáš Prostřední |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 5.9.2017 |
Adresa | Zálužanská 295, 40339 Chlumec |
Předseda | Mgr. Jan Vašat |
---|---|
Ve funkci | od 1.2.2017 do 5.9.2017 |
Adresa | Kurzova 2244/8, 15500 Praha |
IČO: | 27048870 |
---|---|
Firma: | FidoDido, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 30. 11. 2006 |
Sídlo: | Josefa Ševčíka 952/15, Most 43401 |
---|
Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů |