Fidibus z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fidibus z.s. (22666184) je Spolek. Sídlí na adrese 90, 26401 Osečany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Fidibus z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Fidibus z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fidibus z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 17992 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 22666184 | |
Jméno: | Fidibus z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 90, Osečany 26401, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda | Jiří Moulík |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2023 |
Adresa | 20, 26401 Osečany |
IČO (identifikační číslo): | 22666184 |
---|---|
Jméno: | Fidibus z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 7. 8. 2007 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 90, Osečany 26401 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Moulík |
---|
IČO: | 22666184 |
---|---|
Firma: | Fidibus z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Příbram |
Základní územní jednotka: | Osečany |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 8. 2007 |
Sídlo: | 90, Osečany 26401 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |