FeWo CB s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FeWo CB s.r.o. (63278286) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Hlinská 743/13, 37001 České Budějovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 10. 1995 a je stále aktivní. FeWo CB s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FeWo CB s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FeWo CB s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 2. 10. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5523 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63278286 | |
Jméno: | FeWo CB s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.10.1995 |
Zapsána dne: | 2.10.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.10.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hlinská 743/13, České Budějovice 37001, Česká republika | 25.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Třeboňská 401/13, Rudolfov 37371, Česká republika | 20.5.2016 - 25.8.2016 |
Adresa: | Jivenská 408/9, Rudolfov 37371, Česká republika | 9.3.1998 - 11.5.2012 |
Adresa: | Lannova 32, České Budějovice 37001, Česká republika | 2.10.1995 - 9.3.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.8.2016 |
Přípravné práce pro stavby | 26.2.2003 - 25.8.2016 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 26.2.2003 - 25.8.2016 |
Silniční motorová doprava nákladní | 26.2.2003 - 25.8.2016 |
Opravy silničních vozidel | 5.8.2002 |
Zprostředkování obchodu | 5.8.2002 - 25.8.2016 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 2.10.1995 - 25.8.2016 |
jednatel | Vít Freylach |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2021 |
Adresa | Jivenská 803/1, 37371 Rudolfov |
jednatel | Aleš Kadlec |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2017 |
Adresa | Rudolfovská tř. 423/120, 37001 České Budějovice |
jednatel | Vít Freylach |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 do 5.2.2021 |
Adresa | Třeboňská 681/13A, 37371 Rudolfov |
jednatel | Vít Freylach |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2013 do 25.8.2016 |
Adresa | Třeboňská 681/13A, 37371 Rudolfov |
jednatel | Vít Freylach |
---|---|
Ve funkci | od 4.9.2013 do 25.8.2016 |
Adresa | Třeboňská 681/13A, 37371 Rudolfov |
jednatel | Vít Freylach |
---|---|
Ve funkci | od 26.2.2003 do 4.9.2013 |
Adresa | Třeboňská 681/13A, 37371 Rudolfov |
jednatel | František Irmiš |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2001 do 11.5.2012 |
Adresa | Jivenská 408/9, 37371 Rudolfov |
jednatel | Mgr. Jiří Koutník |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2001 do 8.10.2002 |
Adresa | Pod zámkem 610/25, 37371 Rudolfov |
jednatel | Ing. Miloslav Koutník |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2001 do 8.10.2002 |
Adresa | Pod zámkem 610/25, 37371 Rudolfov |
Jednatel | Tomáš Nádravský |
---|---|
Ve funkci | od 2.10.1995 do 9.3.2001 |
Adresa | Otavská 1055/15, 37011 České Budějovice |
jednatel | Ing. Miloslav Koutník |
---|---|
Ve funkci | od 9.3.2001 do 9.3.2001 |
Adresa | Pod zámkem 610/25, 37371 Rudolfov |
IČO (identifikační číslo): | 63278286 |
---|---|
Jméno: | FeWo CB s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 10. 1995 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Hlinská 743/13, České Budějovice 37001 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 6. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1995 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 29. 4. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 12. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Vít Freylach |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Aleš Kadlec |
IČO: | 63278286 |
---|---|
Firma: | FeWo CB s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | České Budějovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 10. 1995 |
Sídlo: | Hlinská 743/13, České Budějovice 37001 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |