FESTLAND spol. s r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FESTLAND spol. s r.o. v likvidaci (25254600) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Červencová 153, 54101 Trutnov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 7. 1996 FESTLAND spol. s r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FESTLAND spol. s r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FESTLAND spol. s r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 30. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 10367 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25254600 | |
Jméno: | FESTLAND spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.7.1996 |
Zapsána dne: | 30.7.1996 | |
Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 10. srpna 2015 č.j. 39Cm 163/2015, které nabylo právní moci 8. 9. 2015, zrušil společnost a nařídil její likvidaci. | 24.9.2015 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 11. 3. 1996 podle zák. č. 513/91 Sb. | 30.7.1996 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.12.2008 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.7.1996 - 29.12.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Červencová 153, Trutnov 54101, Česká republika | 13.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Červencová 153, Trutnov 54101, Česká republika | 29.12.2008 - 13.3.2015 |
Adresa: | Úpská 545, Trutnov 54102, Česká republika | 30.7.1996 - 29.12.2008 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Nákup a prodej zboží - obchodní činnost v rámci živnosti volné | 30.7.1996 |
Zprostředkovatelská činnost v rámci živnosti volné | 30.7.1996 |
Silniční motorová doprava nákladní | 30.7.1996 |
Výroba papírenská | 30.7.1996 |
Jednatel | Tomáš Branda |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2024 |
Adresa | 33, 54101 Staré Buky |
Jednatel | Tomáš Branda |
---|---|
Ve funkci | od 13.3.2015 do 18.2.2024 |
Adresa | Červencová 153, 54101 Trutnov |
Jednatel | Tomáš Branda |
---|---|
Ve funkci | od 29.12.2008 do 13.3.2015 |
Adresa | Červencová 153, 54101 Trutnov |
Jednatel | Tomáš Branda |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1996 do 29.12.2008 |
Adresa | Úpská 545, 54102 Trutnov |
Jednatel | Radim Kerlík |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.1996 do 29.12.2008 |
Adresa | Dělnická 1152/14, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
IČO: | 25254600 |
---|---|
Firma: | FESTLAND spol. s r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Trutnov |
Základní územní jednotka: | Trutnov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 7. 1996 |
Sídlo: | Červencová 153, Trutnov 54101 |
---|
Výroba ostatních výrobků z papíru a lepenky |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |