FeroStal a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FeroStal a.s. (27703355) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Jedovnická 4480/4, 62800 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 10. 2006 a je stále aktivní. FeroStal a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FeroStal a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FeroStal a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 4. 10. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 4729 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27703355 | |
Jméno: | FeroStal a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 4.10.2006 |
Zapsána dne: | 4.10.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 2.7.2014 | |
Počet členů správní rady: 1 | 2.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.7.2014 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 7.7.2009 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 4.10.2006 - 7.7.2009 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 30.7.2013 |
Kmenové akcie na majitele | 100 000 Kč | 20 | 30.8.2010 - 30.7.2013 |
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 4.10.2006 - 30.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jedovnická 4480/4, Brno 62800, Česká republika | 13.9.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Zaoralova 2911/15, Brno 62800, Česká republika | 12.3.2012 - 13.9.2023 |
Adresa: | Zaoralova 15, Brno 62800, Česká republika | 30.8.2010 - 12.3.2012 |
Adresa: | Olomoucká 7/9, Brno 65666, Česká republika | 4.10.2006 - 30.8.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.7.2009 |
Zámečnictví, nástrojářství | 7.7.2009 |
velkoobchod | 4.10.2006 - 7.7.2009 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 4.10.2006 - 7.7.2009 |
zprostředkování obchodu a služeb | 4.10.2006 - 7.7.2009 |
předseda správní rady | Ing. Josef Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
statutární ředitel | Ing. Josef Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
předseda správní rady | Ing. Josef Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 2.7.2014 do 5.11.2019 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
Ing. Josef Bryksa | |
Ve funkci | od 2.7.2014 do 5.11.2019 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
člen představenstva | Lukáš Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2009 do 2.7.2014 |
Adresa | Bolzanova 7, 61800 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Ľubica Litavská |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 2.7.2014 |
Adresa | Železniční 483/3, 60200 Brno |
předseda představenstva | Josef Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 30.7.2013 do 2.7.2014 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
předseda představenstva | Josef Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2012 do 30.7.2013 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
předseda představenstva | Josef Bryksa |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2006 do 12.3.2012 |
Adresa | Bolzanova 716/7, 61800 Brno |
místopředseda představenstva | Ing. Ľubica Litavská |
---|---|
Ve funkci | od 7.7.2009 do 29.7.2009 |
Adresa | Železniční 483/3, 60200 Brno |
místopředseda představenstva | František Jura |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2006 do 7.7.2009 |
Adresa | 16, 67401 Třebíč |
člen představenstva | Václav Pavlík |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2006 do 7.7.2009 |
Adresa | Rybnická 18, 63400 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 27703355 |
---|---|
Jméno: | FeroStal a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 10. 2006 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 2 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2006 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 10. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Josef Bryksa |
---|
IČO: | 27703355 |
---|---|
Firma: | FeroStal a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 10. 2006 |
Sídlo: | Zaoralova 2911/15, Brno 62800 |
---|
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |