FEROP s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FEROP s.r.o. v likvidaci (25043943) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pražská 75, 44001 Louny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 11. 1998 FEROP s.r.o. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o FEROP s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FEROP s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 11. 11. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14514 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25043943 | |
Jméno: | FEROP s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.11.1998 |
Zapsána dne: | 11.11.1998 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společnost byla zrušena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 21 Cm 115/2005-14, ze dne 13.12.2006, které nabylo právní moci dne 3.1.2007 a byla nařízena její likvidace. | 10.1.2007 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pražská 75, Louny 44001, Česká republika | 18.5.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (v režimu živností volných) | 11.11.1998 - 15.5.2015 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 11.11.1998 - 15.5.2015 |
nákup a prodej kovového odpadu a šrotu | 11.11.1998 - 15.5.2015 |
Jednatel | Miroslav Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1998 do 12.11.2004 |
Adresa | , Vlčí 74, okres Louny |
Jednatel | Karel Chramosta |
---|---|
Ve funkci | od 11.11.1998 do 30.10.2000 |
Adresa | , Chlumčany 103, okres Louny |
IČO: | 25043943 |
---|---|
Firma: | FEROP s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Louny |
Základní územní jednotka: | Louny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 1998 |
Sídlo: | Pražská 75, Louny 44001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |