FeEltech s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FeEltech s.r.o. (25474677) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Doksany. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 8. 2003 a je stále aktivní. FeEltech s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FeEltech s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FeEltech s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 8. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 19750 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25474677 | |
Jméno: | FeEltech s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.8.2003 |
Zapsána dne: | 19.8.2003 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 21.5.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 21.5.2014 |
Základní kapitál | 400 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.8.2005 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.8.2003 - 11.8.2005 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 21.5.2014 |
Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 21.5.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.5.2014 |
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů | 11.8.2005 - 21.5.2014 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 19.8.2003 - 21.5.2014 |
velkoobchod | 19.8.2003 - 21.5.2014 |
Jednatel | Martin Daniška |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2014 |
Adresa | 62, 41002 Slatina |
Jednatel | Jaroslav Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2014 |
Adresa | 136, 41182 Doksany |
Jednatel | Pavel Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2014 |
Adresa | Na Průhonu 421, 41181 Brozany nad Ohří |
Jednatel | Martin Daniška |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 6.6.2014 |
Adresa | , Slatina 62, PSČ 411 17 Libochovice |
Jednatel | Jaroslav Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 19.8.2003 do 25.5.2014 |
Adresa | 136, 41182 Doksany |
Jednatel | Pavel Vaníček |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2005 do 21.5.2014 |
Adresa | 136, 41182 Doksany |
IČO (identifikační číslo): | 25474677 |
---|---|
Jméno: | FeEltech s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 19. 8. 2003 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 2, Doksany 41182 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 30. 6. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Vaníček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Daniška |
Člen statutárního orgánu: | Jaroslav Vaníček |
IČO: | 25474677 |
---|---|
Firma: | FeEltech s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Litoměřice |
Základní územní jednotka: | Doksany |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 19. 8. 2003 |
Sídlo: | , Doksany |
---|
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba elektronických součástek |
Výroba elektrických rozvodných a kontrolních zařízení |
Výroba baterií a akumulátorů |
Výroba optických a elektrických kabelů, elektrických vodičů a elektroinstalačních zařízení |
Nespecializovaný velkoobchod |