FEDSTAV company s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FEDSTAV company s.r.o. (24718785) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 5, 28522 Chabeřice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 8. 2010 a je stále aktivní. FEDSTAV company s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FEDSTAV company s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FEDSTAV company s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 3. 8. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 168554 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24718785 | |
Jméno: | FEDSTAV company s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.8.2010 |
Zapsána dne: | 3.8.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.8.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5, Chabeřice 28522, Česká republika | 5.4.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Sad Míru 787, Zruč nad Sázavou 28522, Česká republika | 15.5.2015 - 5.4.2022 |
Adresa: | Husitská 502/36, Praha 3 13000, Česká republika | 3.8.2010 - 15.5.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | 5.4.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.8.2010 - 5.4.2022 |
jednatel | Mykhaylo Fedaka |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2015 |
Adresa | St.Razina 27 , m.Užhorod |
jednatel | Olesya Fedaka-Shpontak |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | Poštovní 640, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Oleksandr Shpontak |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | Poštovní 640, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Mariana Fedaka |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.2022 |
Adresa | Poštovní 640, 28522 Zruč nad Sázavou |
jednatel | Oleksandr Shpontak |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2015 do 5.4.2022 |
Adresa | St.Razina 27 , m.Užhorod |
jednatel | Olesya Fedaka-Shpontak |
---|---|
Ve funkci | od 15.5.2015 do 5.4.2022 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Uzhorod, Stepana Razina 27 |
jednatel | Marianna Fedaka |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 5.4.2022 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Uzhorod, Stepana Razina 27 |
jednatel | Olesya Fedaka |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Uzhorod, Stepana Razina 27 |
jednatel | Tamara Misarosh |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Cumalevo |
jednatel | Ivan Lyakh |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Vynohradiv, Ckalova 71 |
jednatel | Iryna Bentsa |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Drahovo |
jednatel | Vasyl Satyanov |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Cumalevo, Lenina 128 |
jednatel | Vasyl Rishko |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Drahovo, Sadova 17 |
jednatel | Ivan Shelemba |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Syroky Luh |
jednatel | Tetiana Mochar |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Hrusevo |
jednatel | Vasyl Moskal |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2010 do 15.5.2015 |
Adresa | , Zakarpatska obl., Hrusevo, Lenina 146 |
IČO (identifikační číslo): | 24718785 |
---|---|
Jméno: | FEDSTAV company s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 8. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 5, Chabeřice 28522 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 8. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Marianna Fedaka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Fedaka |
Člen statutárního orgánu: | Olesya Fedaka-Shpontak |
Člen statutárního orgánu: | Oleksandr Shpontak |
IČO: | 24718785 |
---|---|
Firma: | FEDSTAV company s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kutná Hora |
Základní územní jednotka: | Chabeřice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 8. 2010 |
Sídlo: | 5, Chabeřice 28522 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Demolice a příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |