FCR, a.s. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FCR, a.s. v likvidaci (27121160) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Luhách 3420/12, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 1. 2004 a je stále aktivní. FCR, a.s. v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o FCR, a.s. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FCR, a.s. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 28. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 9126 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27121160 | |
Jméno: | HUNDRED TOWERS a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 28.1.2004 |
Zapsána dne: | 28.1.2004 | |
Právním důvodem zrušení společnosti je usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 3. 2024, č.j. 72 Cm 691/2017- 28 (právní moc dnem 21. 3. 2024), kterým bylo rozhodnuto o zrušení společnosti, nařízení její likvidace a jmenován likvidátor soudem. | 27.5.2024 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.1.2004 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na majitele | 200 000 Kč | 10 | 28.1.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Luhách 3420/12, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 26.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na Luhách 3420/12, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 6.10.2005 - 26.10.2016 |
Adresa: | Karafiátová 1905/60, Praha 10600, Česká republika | 14.6.2004 - 6.10.2005 |
Adresa: | U Habrovky 247/11, Praha 14000, Česká republika | 28.1.2004 - 14.6.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 26.10.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.10.2016 - 10.10.2022 |
polygrafická výroba | 24.3.2006 - 26.10.2016 |
velkoobchod | 24.3.2006 - 26.10.2016 |
specializovaný maloobchod | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
zpracování dat,služby databank,správa sítí | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
činnost technických poradců v oblasti informačních a komunikačních technologií | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
reklamní činnost a marketing | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
výuka obsluhy ( řízení) technických zařízení | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
zprostředkování služeb | 14.6.2004 - 26.10.2016 |
pronájem nemovistostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem | 28.1.2004 - 26.10.2016 |
člen představenstva | Danuta Kaiser |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Vilová Ulička 629/15, 40001 Ústí nad Labem |
člen představenstva | Miroslava Kaiserová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 551/6, 40001 Ústí nad Labem |
člen představenstva | Danuta Kaiser |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2004 do 26.10.2016 |
Adresa | Vilová Ulička 629/15, 40001 Ústí nad Labem |
člen představenstva | Miroslava Kaiserová |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2005 do 26.10.2016 |
Adresa | Dukelských hrdinů 551/6, 40001 Ústí nad Labem |
předseda představenstva | Miroslav Kaiser |
---|---|
Ve funkci | od 12.3.2014 do 30.5.2016 |
Adresa | 40, 41145 Lovečkovice |
předseda představenstva | Miroslav Kaiser |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2005 do 12.3.2014 |
Adresa | Vilová Ulička 629/15, 40001 Ústí nad Labem |
místopředseda představenstva | Taťána Kováříková |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2004 do 6.10.2005 |
Adresa | Malostranské nábřeží 563/3, 11800 Praha |
předseda představenstva | Tomáš Kovářík |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2004 do 6.10.2005 |
Adresa | Masarykova 2307/90, 40001 Ústí nad Labem |
člen | Pavla Smetanová |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2004 do 14.6.2004 |
Adresa | Brunnerova 993/14, 16300 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 27121160 |
---|---|
Jméno: | FCR, a.s. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 1. 2004 |
Celkový počet živností: | 11 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Na Luhách 3420/12, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 5. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Kaiser |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslava Kaiserová |
Člen statutárního orgánu: | Danuta Kaiser |
IČO: | 27121160 |
---|---|
Firma: | FCR, a.s. v likvidaci |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 1. 2004 |
Sídlo: | Na Luhách 3420/12, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s bytovými prostory |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |