"FC Slovan Rosice, z.s." má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
"FC Slovan Rosice, z.s." (43389431) je Spolek. Sídlí na adrese Sportovní 372, 66501 Rosice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 "FC Slovan Rosice, z.s." má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o "FC Slovan Rosice, z.s." nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro "FC Slovan Rosice, z.s." na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1126 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43389431 | |
Jméno: | "FC Slovan Rosice, z.s." | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sportovní 372, Rosice 66501, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
předseda výkonného výboru | Bc. Petr Fukan |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | Větrná 1628, 66501 Rosice |
hospodář výkonného výboru | Petr Soustružník |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | Palackého nám. 12, 66501 Rosice |
tajemník výkonného výboru | Jan Matoušek |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2024 |
Adresa | 189, 66491 Ketkovice |
Tajemník výkonného výboru | Miroslav Bílek |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 27.4.2024 |
Adresa | Husova 1052, 66501 Rosice |
Hospodář výkonného výboru | Miroslav Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 27.4.2024 |
Adresa | Sklářská 850, 66501 Rosice |
Předseda výkonného výboru | Mgr. Petr Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 19.6.2021 do 27.4.2024 |
Adresa | Útěchovská 528/39, 64400 Brno |
Předseda výkonného výboru | Mgr. Petr Čejka |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2016 do 19.6.2021 |
Adresa | Oblá 430/40, 63400 Brno |
IČO: | 43389431 |
---|---|
Firma: | "FC Slovan Rosice, z.s." |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Rosice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 2. 10. 1991 |
Sídlo: | Sportovní 372, Rosice 66501 |
---|
Provozování sportovních zařízení |