FC Jílové, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FC Jílové, z.s. (47569638) je Spolek. Sídlí na adrese Spartakiádní 554, 25401 Jílové u Prahy. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 FC Jílové, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FC Jílové, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FC Jílové, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5626 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47569638 | |
Jméno: | Spolek FC JÍLOVÉ | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Spartakiádní 554, Jílové u Prahy 25401, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Místopředseda výboru | ing. Ladislav Čmelík |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | Tyršova 539, 25401 Jílové u Prahy |
členka výboru | Ing. Pavla Utěšilová |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 |
Adresa | Libeřská 31, 25401 Jílové u Prahy |
člen výboru | Marek Cimpl |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.2023 |
Adresa | Nezvalova 800, 25250 Vestec |
předseda výboru | Mgr. Jaroslav Topol |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2019 |
Adresa | Sídliště Lado 455, 25401 Jílové u Prahy |
místopředseda výboru | Ing. Martin Kaňok |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2019 |
Adresa | 64, 25401 Jílové u Prahy |
Člen výboru | Viktor Tejček |
---|---|
Ve funkci | od 6.8.2020 do 11.10.2023 |
Adresa | Sídliště Lado 457, 25401 Jílové u Prahy |
člen výboru | Mgr. Karel Ledvinka |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2019 do 11.10.2023 |
Adresa | K Rozcestí 214, 25401 Jílové u Prahy |
člen výboru | Martin Doutnáč |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2019 do 11.10.2023 |
Adresa | 569, 25282 Kamenný Přívoz |
sekretář | ing. Ladislav Čmelík |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2019 do 6.8.2020 |
Adresa | Tyršova 539, 25401 Jílové u Prahy |
Člen výboru | Jiří Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 8.10.2019 |
Adresa | Holíkova 472, 25401 Jílové u Prahy |
Člen výboru | Robert Bradáč |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 8.10.2019 |
Adresa | Žižkovská 642, 25401 Jílové u Prahy |
Předseda výboru | Mgr. Petr Doležal |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 8.10.2019 |
Adresa | Na Tobole 97, 25401 Jílové u Prahy |
sekretář | Ivana Bodláková |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 8.10.2019 |
Adresa | 218, 25401 Okrouhlo |
místopředseda výboru | Ing Tomáš Rosen |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2018 do 8.10.2019 |
Adresa | Pertoldova 3340/37, 14300 Praha |
Člen výboru - Sekretář | Ing. Jan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2018 do 16.11.2018 |
Adresa | Pod Kaštankou 541, 25401 Jílové u Prahy |
Člen výboru - Sekretář | Ing. Jan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 7.2.2018 do 16.11.2018 |
Adresa | Pod Kaštankou 541, 25401 Jílové u Prahy |
Místopředseda výboru | Inmar Al-Azzawi |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 8.8.2018 |
Adresa | Nákupní 1127, 25242 Jesenice |
Místopředseda výboru | Inmar Al-Azzawi |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 8.8.2018 |
Adresa | Nákupní 1127, 25242 Jesenice |
Člen výboru - Sekretář | Ing. Jan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 7.2.2018 |
Adresa | V Lázních 525, 25401 Jílové u Prahy |
Člen výboru - Sekretář | Ing. Jan Bernard |
---|---|
Ve funkci | od 9.8.2016 do 7.2.2018 |
Adresa | V Lázních 525, 25401 Jílové u Prahy |
IČO: | 47569638 |
---|---|
Firma: | FC Jílové, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Jílové u Prahy |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 20. 12. 1993 |
Sídlo: | Spartakiádní 554, Jílové u Prahy 25401 |
---|
Činnosti sportovních klubů |