FC Bučovice, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FC Bučovice, z.s. (61731161) je Spolek. Sídlí na adrese Hájecká 1109, 68501 Bučovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 FC Bučovice, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FC Bučovice, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FC Bučovice, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5334 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61731161 | |
Jméno: | FC Bučovice, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 | |
Symbolem FCB je jeho znak, jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 1 Stanov. Použití znaku třetími osobami se řídí manuálem, který je přílohou č. 2 Stanov. | 21.6.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Hájecká 1109, Bučovice 68501, Česká republika | 21.6.2016 |
---|---|---|
Adresa: | , Bučovice, Zámecká ul. , | 1.1.2014 - 21.6.2016 |
Předseda | Martin Pokorný |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2022 |
Adresa | Slavkovská 983, 68501 Bučovice |
Předseda | Ladislav Kachlík |
---|---|
Ve funkci | od 21.6.2016 do 10.12.2022 |
Adresa | Koliba 1097, 68501 Bučovice |
IČO: | 61731161 |
---|---|
Firma: | FC Bučovice, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Bučovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 25. 7. 1995 |
Sídlo: | Hájecká 1109, Bučovice 68501 |
---|
Provozování sportovních zařízení |