FBC Playmakers Prostějov, z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FBC Playmakers Prostějov, z. s. (26658658) je Spolek. Sídlí na adrese Česká 813/15, 79601 Prostějov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 FBC Playmakers Prostějov, z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FBC Playmakers Prostějov, z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FBC Playmakers Prostějov, z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 10403 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26658658 | |
Jméno: | FBC Playmakers Prostějov, z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Česká 813/15, Prostějov 79601, Česká republika | 25.1.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Prostějov, B.Šmerala 9 /Miroslav Sedláček/ , | 1.1.2014 - 25.1.2017 |
předseda | Lukáš Brumlík |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2024 |
Adresa | Karla Svolinského 315/9, 79604 Prostějov |
místopředseda výboru | Miroslav Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2024 |
Adresa | Brněnská 4255/26, 79601 Prostějov |
sekretář | Bc. Michal Sobecký |
---|---|
Ve funkci | od 9.1.2024 |
Adresa | Mozartova 3811/15, 79601 Prostějov |
Předseda | Lukáš Brumlík |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 do 9.1.2024 |
Adresa | Karla Svolinského 315/9, 79604 Prostějov |
místopředseda | Miroslav Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 do 9.1.2024 |
Adresa | Brněnská 4255/26, 79601 Prostějov |
sekretář | Bc. Michal Sobecký |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2021 do 9.1.2024 |
Adresa | Mozartova 3811/15, 79601 Prostějov |
tajemník | Bc. Michal Sobecký |
---|---|
Ve funkci | od 2.6.2021 do 10.12.2021 |
Adresa | Mozartova 3811/15, 79601 Prostějov |
Předseda | Lukáš Brumlík |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2019 do 10.12.2021 |
Adresa | Karla Svolinského 315/9, 79604 Prostějov |
místopředseda výboru | Miroslav Klimeš |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2019 do 10.12.2021 |
Adresa | Brněnská 4255/26, 79601 Prostějov |
tajemník | Bc. Michal Sobecký |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2019 do 2.6.2021 |
Adresa | Netušilova 1623/1, 79601 Prostějov |
místopředseda | Adam Pustějovský |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 1.3.2019 |
Adresa | Na Čtvrti 9/17, 70030 Ostrava |
předseda | Radim Zbránek |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 1.3.2019 |
Adresa | Trávník 1787/31, 75002 Přerov |
tajemník | Michal Sobecký |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2017 do 1.3.2019 |
Adresa | Netušilova 1623/1, 79601 Prostějov |
tajemník | Michal Sobecký |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2017 do 4.3.2017 |
Adresa | Tyršova 375, 79858 Čechy pod Kosířem |
IČO: | 26658658 |
---|---|
Firma: | FBC Playmakers Prostějov, z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Prostějov |
Základní územní jednotka: | Prostějov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 7. 4. 2004 |
Sídlo: | Česká 813/15, Prostějov 79601 |
---|
Provozování sportovních zařízení |