FBC GEPARDI BRNO z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FBC GEPARDI BRNO z.s. (08197326) je Spolek. Sídlí na adrese Nové sady 608/42, 60200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 6. 2019 a je stále aktivní. FBC GEPARDI BRNO z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FBC GEPARDI BRNO z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FBC GEPARDI BRNO z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 6. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 25976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08197326 | |
Jméno: | GEPARDI BRNO z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 18.6.2019 |
Zapsána dne: | 18.6.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nové sady 608/42, Brno 60200, Česká republika | 18.6.2019 |
---|
místopředseda výkonného výboru | Bc. Lukáš Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2023 |
Adresa | 84, 67905 Březina |
předseda výkonného výboru | Štěpán Trunda |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2024 |
Adresa | Mikulčická 1085/2, 62700 Brno |
člen výkonného výboru | Ondřej Dohnal |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 |
Adresa | Kroměřížská 990/12, 62700 Brno |
předseda výkonného výboru | Michal Dess |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 20.2.2024 |
Adresa | Nové sady 608/42, 60200 Brno |
místopředseda výkonného výboru | Ing. Zbyněk Matýsek |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2021 do 3.6.2023 |
Adresa | Křehlíkova 1119/82, 62700 Brno |
člen výkonného výboru | Michal Dess |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 29.5.2021 |
Adresa | Nové sady 608/42, 60200 Brno |
člen výkonného výboru | Zbyněk Fasora |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 29.5.2021 |
Adresa | 74, 66457 Otmarov |
člen výkonného výboru | Ing. Zbyněk Matýsek |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 29.5.2021 |
Adresa | Křehlíkova 1119/82, 62700 Brno |
člen výkonného výboru | Jan Šikuta |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 29.5.2021 |
Adresa | Vlnitá 548/19, 62700 Brno |
člen výkonného výboru | Mgr. Jiří Šebela |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 29.5.2021 |
Adresa | Kroměřížská 990/12, 62700 Brno |
člen výkonného výboru | Mgr. Hana Šebelová |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 29.5.2021 |
Adresa | Kroměřížská 990/12, 62700 Brno |
předseda výkonného výboru | Zdeněk Skříček |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2019 do 5.2.2021 |
Adresa | Marie Kudeříkové 3490/3, 63600 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 08197326 |
---|---|
Jméno: | FBC GEPARDI BRNO z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 18. 6. 2019 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nové sady 608/42, Brno 60200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 8. 2023 |
Člen statutárního orgánu: | Ondřej Dohnal |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Lukáš Beránek |
Člen statutárního orgánu: | Štěpán Trunda |
IČO: | 08197326 |
---|---|
Firma: | FBC GEPARDI BRNO z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 18. 6. 2019 |
Sídlo: | Nové sady 608/42, Brno 60200 |
---|
Ostatní sportovní činnosti |