Fator s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fator s.r.o. v likvidaci (29295831) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Marešova 643/6, 19800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 10. 2011 Fator s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Fator s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fator s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 190917 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29295831 | |
Jméno: | Fator s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.10.2011 |
Zapsána dne: | 18.10.2011 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84 Cm 1028/2021-6 ze dne 15. 12. 2021 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 11. 1. 2022. | 2.2.2022 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 18.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Marešová 643/6, Praha 19800, Česká republika | 9.3.2012 |
---|---|---|
Adresa: | Za Brněnskou ulicí 4292, Prostějov 79601, Česká republika | 15.11.2011 - 9.3.2012 |
Adresa: | Elgartova 497/12, Brno 61400, Česká republika | 18.10.2011 - 15.11.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.3.2012 - 10.1.2019 |
jednatel | Oleksandr Bosenko |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2015 |
Adresa | Koliště 880/65b, 60200 Brno |
jednatel | Oleksandr Bosenko |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2012 do 1.10.2015 |
Adresa | Koliště 880/65b, 60200 Brno |
jednatel | Petr Štěpánek |
---|---|
Ve funkci | od 15.11.2011 do 31.5.2012 |
Adresa | 44, 59251 Blažkov |
jednatel | Ing. Michal Studnička |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 15.11.2011 |
Adresa | Husovická 888/6, 61400 Brno |
jednatel | Ing. Jaroslav Galba |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2011 do 15.11.2011 |
Adresa | Sirotkova 382/50, 61600 Brno |
IČO: | 29295831 |
---|---|
Firma: | Fator s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 14 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 10. 2011 |
Sídlo: | Marešova 643/6, Praha 19800 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |