FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. (47986891) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese náměstí Sigmunda Freuda 4, 74258 Příbor. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 11. 1994 a je stále aktivní. FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 28. 11. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1062 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47986891 | |
Jméno: | FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 28.11.1994 |
Zapsána dne: | 28.11.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Sigmunda Freuda 4, Příbor 74258, Česká republika | 7.12.2015 |
---|---|---|
Adresa: | náměstí Sigmunda Freuda 4, Příbor 74258, Česká republika | 10.12.2011 - 7.12.2015 |
Adresa: | náměstí Sigmunda Freuda 4, Příbor 74258, Česká republika | 28.11.1994 - 10.12.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.8.2011 |
pronájem nemovitostí | 28.11.1994 - 29.8.2011 |
poradenství a konzultace | 28.11.1994 - 29.8.2011 |
služby obstaravatelské | 28.11.1994 - 29.8.2011 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 28.11.1994 - 29.8.2011 |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivan Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 14.6.2024 |
Adresa | Ovocná 65/2, 39001 Tábor |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivo Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2015 |
Adresa | Dělnická 396, 25241 Dolní Břežany |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivan Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2015 do 14.6.2024 |
Adresa | Komenského 464/11, 74221 Kopřivnice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivan Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 7.12.2015 |
Adresa | Komenského 464/11, 74221 Kopřivnice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivo Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 7.3.2012 do 7.12.2015 |
Adresa | Dělnická 396, 25241 Dolní Břežany |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivan Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1994 do 7.3.2012 |
Adresa | Komenského 464/11, 74221 Kopřivnice |
Člen statutárního orgánu | Ing. Ivo Stanček |
---|---|
Ve funkci | od 28.11.1994 do 7.3.2012 |
Adresa | Korunní 1302/88, 10100 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 47986891 |
---|---|
Jméno: | FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 28. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 5 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | náměstí Sigmunda Freuda 4, Příbor 74258 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivo Stanček |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ivan Stanček |
IČO: | 47986891 |
---|---|
Firma: | FASTE, veřejná obchodní společnost zkratka: FASTE, v.o.s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Příbor |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 11. 1994 |
Sídlo: | náměstí Sigmunda Freuda 4, Příbor 74258 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |