FARMHAND CZECH s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FARMHAND CZECH s.r.o. (26159589) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zenklova 24/54, 18000 Praha 8. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 2. 2000 a je stále aktivní. FARMHAND CZECH s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FARMHAND CZECH s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FARMHAND CZECH s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 75578 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26159589 | |
Jméno: | FARMHAND CZECH s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.2.2000 |
Zapsána dne: | 29.2.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.2.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zenklova 24/54, Praha 18000, Česká republika | 22.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Závěrka 551/1, Praha 16900, Česká republika | 14.4.2004 - 22.7.2024 |
Adresa: | 28. října 375/9, Praha 11000, Česká republika | 29.2.2000 - 14.4.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
velkoobchod | 14.4.2004 |
zprostředkování převodu peněžních prostředků (pomocné bankovní služby) | 29.2.2000 - 25.10.2003 |
jednatel | Mariia Laslov |
---|---|
Ve funkci | od 22.7.2024 |
Adresa | Mokra 11 , Svalava |
jednatel | Ing. Pavel Fromberger |
---|---|
Ve funkci | od 27.1.2016 do 22.7.2024 |
Adresa | Závěrka 551/1, 16900 Praha |
jednatel | Ing. Pavel Fromberger |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2000 do 27.1.2016 |
Adresa | Vondroušova 1181/23, 16300 Praha |
jednatel | Ing. Marie Glaserová |
---|---|
Ve funkci | od 29.2.2000 do 14.4.2004 |
Adresa | Taussigova 1156/19, 18200 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26159589 |
---|---|
Jméno: | FARMHAND CZECH s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Zenklova 24/54, Praha 18000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 9. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 1. 9. 2003 |
Člen statutárního orgánu: | Mariia Laslov |
---|
IČO: | 26159589 |
---|---|
Firma: | FARMHAND CZECH s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 2. 2000 |
Sídlo: | Zenklova 24/54, Praha 18000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |