FARMCAR, s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FARMCAR, s.r.o. v likvidaci (26752441) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 5. května 159, 25090 Jirny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 22. 1. 2003 a je stále aktivní. FARMCAR, s.r.o. v likvidaci má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o FARMCAR, s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FARMCAR, s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 22. 1. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 91507 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26752441 | |
Jméno: | FARMCAR, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 22.1.2003 |
Zapsána dne: | 22.1.2003 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 70 Cm 207/2024-3 ze dne 29. 1. 2024 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 6. 3. 2024. | 11.4.2024 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.1.2003 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 5. května 159, Jirny 25090, Česká republika | 21.2.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 5. května 159, Jirny 25090, Česká republika | 22.1.2003 - 21.2.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem a půjčování věcí movitých | 22.1.2003 |
silniční motorová doprava osobní | 22.1.2003 |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 22.1.2003 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 22.1.2003 |
zprostředkování služeb | 22.1.2003 |
jednatel | Karel Steinbach |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2015 |
Adresa | Sázavská 791/11, 12000 Praha |
jednatel | MUDr. Jiří Cingroš |
---|---|
Ve funkci | od 21.2.2019 do 19.6.2023 |
Adresa | Sázavská 791/11, 12000 Praha |
jednatel | Tomáš Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 21.2.2019 |
Adresa | Hartigova 2417/159, 13000 Praha 3 |
jednatel | MUDr. Jiří Cingroš |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 21.2.2019 |
Adresa | Sázavská 791/11, 12000 Praha |
jednatel | Karel Steinbach |
---|---|
Ve funkci | od 16.1.2009 do 31.10.2015 |
Adresa | Sázavská 791/11, 12000 Praha |
jednatel | Karel Steinbach |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 16.1.2009 |
Adresa | Sázavská 817/12, 12000 Praha |
jednatel | Tomáš Řehoř |
---|---|
Ve funkci | od 22.1.2003 do 16.1.2009 |
Adresa | Filipova 2020/14, 14800 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 26752441 |
---|---|
Jméno: | FARMCAR, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 22. 1. 2003 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 5. května 159, Jirny 25090 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 22. 5. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Steinbach |
---|
IČO: | 26752441 |
---|---|
Firma: | FARMCAR, s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-východ |
Základní územní jednotka: | Jirny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 22. 1. 2003 |
Sídlo: | 5. května 159, Jirny 25090 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |