Farma Valteřice, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Farma Valteřice, a.s. (24832481) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Školní 92, 47106 Horní Police. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 4. 2011 Farma Valteřice, a.s. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Farma Valteřice, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Farma Valteřice, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 6. 4. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 2554 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24832481 | |
Jméno: | Marissa Sigma, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 6.4.2011 |
Zapsána dne: | 6.4.2011 | |
Obchodní závod společnosti Farma Valteřice, a.s. byl dán do zástavy ve prospěch společnosti Československá obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057, IČO 000 01 350, na základě Smlouvy o zřízení zástavního práva k závodu uzavře né dne 16. června 2021 mezi společností Farma Valteřice, a.s., jako zástavcem, a společností Československá obchodní banka, a. s., jako zástavním věřitelem, k zajištění dluhů zejména ze Smlouvy o úvěru č. 2021006469, ve výši jistiny 37.610.000,-- EUR a so uvisejících dluhů do částky 37.610.000,-- EUR, vznikajících nejpozději do 30. června 2041. | 16.6.2021 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech | 18.2.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.2.2014 - 13.10.2015 | |
Počet členů dozorčí rady: 1 | 18.2.2014 - 13.10.2015 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.4.2011 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 6.4.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vladislavova 1390/17, Praha 1 11000, Česká republika | 11.12.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Školní 92, Horní Police 47106, Česká republika | 4.12.2015 |
Adresa: | Vladislavova 1390/17, Praha 11000, Česká republika | 11.12.2013 - 4.12.2015 |
Adresa: | Pohořelec 112/24, Praha 1 11800, Česká republika | 6.4.2011 - 11.12.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zemědělská výroba podle zvláštního zákona | 4.12.2015 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 6.4.2011 - 4.12.2015 |
člen představenstva | Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 25.11.2016 |
Adresa | Loretánská 106/23, 11800 Praha |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 25.11.2016 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
člen představenstva | Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2015 do 25.11.2016 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
člen představenstva | RNDr. Ondřej Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 4.12.2015 |
Adresa | Högerova 1098/15, 15200 Praha |
člen představenstva | RNDr. Ondřej Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2015 do 4.12.2015 |
Adresa | Högerova 1098/15, 15200 Praha |
člen | Mgr. Ing. Martin Němeček |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2012 do 13.10.2015 |
Adresa | Jakubská 649/8, 11000 Praha 1 |
člen | Ing. Zdeněk Havelka |
---|---|
Ve funkci | od 4.12.2012 do 13.10.2015 |
Adresa | Slámova 462, 38301 Prachatice |
člen představenstva | Milan Trněný |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2013 do 18.2.2014 |
Adresa | Bellova 355/16, 62300 Brno |
člen představenstva | Milan Trněný |
---|---|
Ve funkci | od 6.4.2011 do 31.5.2013 |
Adresa | Bellova 355/16, 62300 Brno |
IČO: | 24832481 |
---|---|
Firma: | Farma Valteřice, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Česká Lípa |
Základní územní jednotka: | Horní Police |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 4. 2011 |
Sídlo: | Školní 92, Horní Police 47106 |
---|
Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |