Farma Suchov s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Farma Suchov s.r.o. (01487001) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 12, 69671 Suchov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 2013 a je stále aktivní. Farma Suchov s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Farma Suchov s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Farma Suchov s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 18. 3. 2013 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 78301 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 01487001 | |
Jméno: | Milan Švrček s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.2013 |
Zapsána dne: | 18.3.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 12, Suchov 69671, Česká republika | 2.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | 189, Suchov 69671, Česká republika | 18.3.2013 - 2.12.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - zprostředkování obchodu a služeb, - velkoobchod a maloobchod | 27.7.2023 |
- hostinská činnost | 18.3.2013 |
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.3.2013 - 27.7.2023 |
jednatel | Taťána Galušková |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2023 |
Adresa | Zemědělská 26, 68724 Uherský Ostroh |
jednatel | Milan Švrček |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2013 do 27.7.2023 |
Adresa | 253, 69671 Suchov |
jednatel | Ivana Lukšíková |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.2015 do 27.7.2023 |
Adresa | 256, 69674 Suchov |
IČO (identifikační číslo): | 01487001 |
---|---|
Jméno: | Farma Suchov s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 3. 2013 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 12, Suchov 69671 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2013 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 12. 2013 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2024 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 3. 2013 |
Zánik oprávnění | 2. 7. 2024 |
Člen statutárního orgánu: | Taťána Galušková |
---|
IČO: | 01487001 |
---|---|
Firma: | Farma Suchov s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Hodonín |
Základní územní jednotka: | Suchov |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 2013 |
Sídlo: | 12, Suchov 69671 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |