Farma Ryšánek a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Farma Ryšánek a.s. (08696977) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Antala Staška 1859/34, 14000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 11. 2019 Farma Ryšánek a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Farma Ryšánek a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Farma Ryšánek a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 18. 11. 2019 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 24885 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 08696977 | |
Jméno: | Farma Ryšánek a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 18.11.2019 |
Zapsána dne: | 18.11.2019 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.11.2019 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 18.11.2019 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000, Česká republika | 18.11.2019 |
---|
členka správní rady | Petra Edelmannová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2023 |
Adresa | 56, 33204 Nezvěstice |
Člen správní rady | Tomáš Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 do 20.4.2023 |
Adresa | Polská 1211/26, 12000 Praha |
Statutární ředitel | Tomáš Hrdlička |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 do 1.1.2021 |
Adresa | Polská 1211/26, 12000 Praha |
IČO: | 08696977 |
---|---|
Firma: | Farma Ryšánek a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 4 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 11. 2019 |
Sídlo: | Antala Staška 1859/34, Praha 14000 |
---|
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |