Farma Obláček, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Farma Obláček, s.r.o. (24773328) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese nám. Míru 1217, 76824 Hulín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 12. 2010 a je stále aktivní. Farma Obláček, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Farma Obláček, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Farma Obláček, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 8. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 95980 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24773328 | |
Jméno: | DERTASUS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.12.2010 |
Zapsána dne: | 8.12.2010 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | nám. Míru 1217, Hulín 76824, Česká republika | 6.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Koněvova 2660/141, Praha 3 13000, Česká republika | 8.12.2010 - 6.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.10.2016 |
Zemědělská prvovýroba v oblasti rostlinné a živočišné. | 6.10.2016 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.12.2010 |
jednatel | Ing. Martin Adamuška |
---|---|
Ve funkci | od 29.1.2019 |
Adresa | Borovicová 186, 76314 Zlín |
Jednatel | Klára Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2017 do 29.1.2019 |
Adresa | Višňová 4220/18, 76701 Kroměříž |
jednatel | Valerie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 18.10.2017 |
Adresa | Višňová 4220/18, 76701 Kroměříž |
jednatel | Ing. Jiří Stodůlka |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 18.10.2017 |
Adresa | Novotného 662, 76001 Zlín |
jednatel | Valerie Vítková |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 18.10.2017 |
Adresa | Višňová 4220/18, 76701 Kroměříž |
jednatel | Ing. Jiří Stodůlka |
---|---|
Ve funkci | od 6.10.2016 do 18.10.2017 |
Adresa | Novotného 662, 76001 Zlín |
jednatel | Zdeňka Linková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 do 6.10.2016 |
Adresa | U družstva Život 833/28, 14000 Praha |
jednatel | Zdeňka Linková |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2014 do 6.10.2016 |
Adresa | U družstva Život 833/28, 14000 Praha |
jednatel | Zdeňka Linková |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2010 do 26.7.2014 |
Adresa | Pražská 2975, 41501 Teplice |
IČO (identifikační číslo): | 24773328 |
---|---|
Jméno: | Farma Obláček, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 12. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Klára Vítková |
---|
IČO: | 24773328 |
---|---|
Firma: | Farma Obláček, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Hulín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 12. 2010 |
Sídlo: | nám. Míru 1217, Hulín 76824 |
---|
Smíšené hospodářství |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Podpůrné činnosti pro lesnictví |
Výroba potravinářských výrobků |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Shromažďování a sběr odpadů, kromě nebezpečných |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Skladování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Administrativní a kancelářské činnosti |