Farma Dolina s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Farma Dolina s.r.o. (26828707) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 142, 78825 Ostružná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 3. 2004 a je stále aktivní. Farma Dolina s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Farma Dolina s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Farma Dolina s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 4. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 27824 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26828707 | |
Jméno: | Farma Dolina s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.3.2004 |
Zapsána dne: | 4.3.2004 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.6.2015 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 4.3.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 142, Ostružná 78825, Česká republika | 29.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 142, Ostružná 78825, Česká republika | 18.3.2009 - 29.11.2016 |
Adresa: | 111, Ostružná 78825, Česká republika | 4.3.2004 - 18.3.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba strojů a zařízení Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Velkoobchod a maloobchod Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Poskytování technických služeb | 19.2.2024 |
Hostinská činnost | 19.2.2024 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.1.2011 - 19.2.2024 |
hostinská činnost | 20.1.2011 - 19.2.2024 |
poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb v myslivosti | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
velkoobchod | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
specializovaný maloobchod | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
pozemní doprava vyjma železniční a silniční motorové dopravy | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
hostinská činnost | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
zemědělská výroba | 4.3.2004 - 20.1.2011 |
Jednatel | Lucie Roušalová |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2024 |
Adresa | 141, 78825 Ostružná |
Jednatel | Jiří Kročák |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.2024 |
Adresa | 142, 78825 Ostružná |
jednatel | Lucie Roušalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2015 do 19.2.2024 |
Adresa | 141, 78825 Ostružná |
jednatel | Ing. Jiří Kročák |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 do 19.2.2024 |
Adresa | 142, 78825 Ostružná |
jednatel | Ing. Jiří Kročák |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2015 do 9.6.2018 |
Adresa | J. z Poděbrad 92/11, 78701 Šumperk |
jednatel | Ing. Jiří Kročák |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 17.7.2015 |
Adresa | J. z Poděbrad 92/11, 78701 Šumperk |
jednatel | Roman Roušal |
---|---|
Ve funkci | od 20.1.2011 do 1.6.2015 |
Adresa | 141, 78825 Ostružná |
jednatel | Ing. Jiří Kročák |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2004 do 20.1.2011 |
Adresa | Jiřího z Poděbrad , Šumperk |
jednatel | Roman Roušal |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2004 do 20.1.2011 |
Adresa | 139, 78825 Ostružná |
IČO (identifikační číslo): | 26828707 |
---|---|
Jméno: | Farma Dolina s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 4. 3. 2004 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 142, Ostružná 78825 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jiří Kročák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Lucie Cinková |
IČO: | 26828707 |
---|---|
Firma: | Farma Dolina s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Ostružná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 3. 2004 |
Sídlo: | 142, Ostružná 78825 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Živočišná výroba |
Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba strojů a zařízení j. n. |
Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Příprava staveniště |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nepravidelná pozemní osobní doprava |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti cestovních agentur |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |