Farma Bartoš s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Farma Bartoš s.r.o. (25649451) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 1, 27735 Kanina. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 2. 3. 1998 a je stále aktivní. Farma Bartoš s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Farma Bartoš s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Farma Bartoš s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 2. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 58019 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25649451 | |
Jméno: | DIO Plus s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 2.3.1998 |
Zapsána dne: | 2.3.1998 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 1, Kanina 27735, Česká republika | 3.7.2024 |
---|---|---|
Adresa: | 11, Kanina 27735, Česká republika | 28.11.2016 - 3.7.2024 |
Adresa: | 11, Kanina 27735, Česká republika | 16.7.2002 - 28.11.2016 |
Adresa: | Vrutická 15, Velký Borek 27731, Česká republika | 2.3.1998 - 16.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu oborů činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost; - Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin; - Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby); - Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků; - Pěstitelské pálení; - Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů; - Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků; - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti; - Zprostředkování obchodu a služeb; - Velkoobchod a maloobchod; - Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství; - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí; - Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu; - Pronájem a půjčování věcí movitých. | 3.7.2024 |
Opravy silničních vozidel | 3.7.2024 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 3.7.2024 |
Hostinská činnost | 3.7.2024 |
Pekařství, cukrářství | 3.7.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.11.2016 - 3.7.2024 |
Truhlářství, podlahářství | 28.11.2016 - 3.7.2024 |
Zednictví | 28.11.2016 |
Velkoobchod | 16.7.2002 - 28.11.2016 |
Maloobchod se smíšeným zbožím | 16.7.2002 - 28.11.2016 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 2.3.1998 - 16.7.2002 |
těžba dřeva | 2.3.1998 - 16.7.2002 |
pilařská výroba | 2.3.1998 - 28.11.2016 |
truhlářství | 2.3.1998 - 28.11.2016 |
Jednatel | Stanislav Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 29.10.2016 |
Adresa | 48, 27735 Kanina |
Jednatel | Stanislav Bartoš |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 29.10.2016 |
Adresa | Zenklova 22/56, 18000 Praha |
Jednatel | Vladimír Šťastný |
---|---|
Ve funkci | od 2.3.1998 do 27.7.1998 |
Adresa | Slovany 2750/1, 27601 Mělník |
IČO (identifikační číslo): | 25649451 |
---|---|
Jméno: | Farma Bartoš s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 2. 3. 1998 |
Celkový počet živností: | 18 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 1, Kanina 27735 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 5. 4. 2023 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 4. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 19. 4. 2002 |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Bartoš |
---|
IČO: | 25649451 |
---|---|
Firma: | Farma Bartoš s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Kanina |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 2. 3. 1998 |
Sídlo: | 1, Kanina 27735 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Chov zvířat pro zájmový chov |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Lesní hospodářství a jiné činnosti v oblasti lesnictví |
Výroba potravinářských výrobků |
Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku |
Demolice a příprava staveniště |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |