FARM MACHINERY s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FARM MACHINERY s.r.o. (26224798) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Poříčí 1256/11, 59401 Velké Meziříčí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 9. 2000 FARM MACHINERY s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FARM MACHINERY s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FARM MACHINERY s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 25. 9. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 38025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26224798 | |
Jméno: | FARM MACHINERY s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.9.2000 |
Zapsána dne: | 25.9.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 22.4.2013 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.9.2000 - 22.4.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Poříčí 1256/11, Velké Meziříčí 59401, Česká republika | 22.4.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Bobrová 211, Bobrová 59255, Česká republika | 25.9.2000 - 22.4.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.4.2013 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 22.4.2013 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy u fyzických a právnických osob | 26.6.2007 - 22.4.2013 |
velkoobchod | 26.6.2007 - 22.4.2013 |
zprostředkování obchodu | 26.6.2007 - 22.4.2013 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví - pro zemědělství a lesnictví | 25.9.2000 - 22.4.2013 |
jednatel | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 20.6.2021 |
Adresa | Vrchovecká 72/17, 59401 Velké Meziříčí |
jednatel | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2007 do 20.6.2021 |
Adresa | Vrchovecká 72/17, 59401 Velké Meziříčí |
jednatel | Ing. Jan Rousek |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2000 do 26.6.2007 |
Adresa | 281, Bobrová |
jednatel | Vladimír Rous |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2000 do 26.6.2007 |
Adresa | Vrchovecká 72/17, Velké Meziříčí |
IČO: | 26224798 |
---|---|
Firma: | FARM MACHINERY s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Žďár nad Sázavou |
Základní územní jednotka: | Velké Meziříčí |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 9. 2000 |
Sídlo: | Poříčí 1256/11, Velké Meziříčí 59401 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Výroba zemědělských a lesnických strojů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti vedení podniků |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |