FARM LIBĚŠICE, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FARM LIBĚŠICE, s.r.o. (26731053) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 865/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 10. 2002 FARM LIBĚŠICE, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FARM LIBĚŠICE, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FARM LIBĚŠICE, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 23. 10. 2002 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 90157 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26731053 | |
Jméno: | Lenka, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.10.2002 |
Zapsána dne: | 23.10.2002 |
Základní kapitál | 3 950 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.2.2017 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.10.2002 - 10.2.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 865/11, Praha 11000, Česká republika | 25.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Vězeňská 5/116, Praha 1 , Česká republika | 23.10.2002 - 25.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 25.10.2016 |
zemědělství včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje | 23.10.2002 - 19.5.2004 |
pronájem bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných prostor (§ 4 ŽZ) | 23.10.2002 - 25.10.2016 |
Jednatel | Marie Říská Totušková |
---|---|
Ve funkci | od 3.8.2018 |
Adresa | Nad malým mýtem 194/6, 14700 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 3.8.2018 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | JUDr. Petr Harmach |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 3.8.2018 |
Adresa | Václavské náměstí 799/48, 11000 Praha |
jednatel | Hedvika El-Houbi Laurichová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 3.8.2018 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 3.8.2018 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | JUDr. Petr Harmach |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 3.8.2018 |
Adresa | Václavské náměstí 799/48, 11000 Praha |
jednatel | Hedvika El-Houbi Laurichová |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 3.8.2018 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 5.2.2015 do 6.11.2015 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha |
jednatel | Giusto Tretti |
---|---|
Ve funkci | od 19.12.2013 do 5.2.2015 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2002 do 19.12.2013 |
Adresa | Bílkova 19, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Giuseppe Colombo |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2002 do 21.4.2004 |
Adresa | Bílkova 19, 11000 Praha 1 |
Jednatel | Matteo Dona |
---|---|
Ve funkci | od 23.10.2002 do 19.11.2003 |
Adresa | Bílkova 19, 11000 Praha 1 |
IČO: | 26731053 |
---|---|
Firma: | FARM LIBĚŠICE, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 23. 10. 2002 |
Sídlo: | Bílkova 865/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |