FARM LHOTICE, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FARM LHOTICE, s.r.o. (26422603) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Bílkova 865/11, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 12. 2000 FARM LHOTICE, s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FARM LHOTICE, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FARM LHOTICE, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 12. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 81034 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26422603 | |
Jméno: | FARM LHOTICE, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.12.2000 |
Zapsána dne: | 27.12.2000 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.12.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bílkova 865/11, Praha 11000, Česká republika | 16.3.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Růžová 1416/17, Praha 11000, Česká republika | 15.1.2015 - 16.3.2015 |
Adresa: | Vězeňská 5, Praha 1 , Česká republika | 27.12.2000 - 15.1.2015 |
jednatel | Hedvika El-Houbi Laurichová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.2015 do 21.1.2022 |
Adresa | Bílkova 865/11, 11000 Praha |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 16.3.2015 do 6.11.2015 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha |
jednatel | Giusto Tretti |
---|---|
Ve funkci | od 20.12.2013 do 16.3.2015 |
Adresa | Bílkova 855/19, 11000 Praha 1 |
jednatel | Mauro Piccinini |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2000 do 20.12.2013 |
Adresa | Vězeňská 5, Praha 1 |
jednatel | Matteo Dona |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2000 do 16.6.2004 |
Adresa | Bílkova 19, Praha 1 |
jednatel | Giuseppe Colombo |
---|---|
Ve funkci | od 27.12.2000 do 16.6.2004 |
Adresa | Bílkova 19, Praha 1 |
jednatel | Ilario Turco |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.2001 do 16.6.2004 |
Adresa | Vězeňská 5, Praha 1 |
IČO: | 26422603 |
---|---|
Firma: | FARM LHOTICE, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 27. 12. 2000 |
Sídlo: | Bílkova 865/11, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |