FAN CLUB SPARTA z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FAN CLUB SPARTA z.s. (61387088) je Spolek. Sídlí na adrese Milady Horákové 1066/98, 17000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. FAN CLUB SPARTA z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o FAN CLUB SPARTA z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FAN CLUB SPARTA z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 6449 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61387088 | |
Jméno: | FAN CLUB SPARTA | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Milady Horákové 1066/98, Praha 17000, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předseda výboru | Svatopluk Kunert |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Terezínská 215/10, 41002 Lovosice |
1. místopředseda výboru | Pavel Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | 62, 25741 Bukovany |
2. místopředseda výboru | Michal Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Sídliště Hegerova 971, 57201 Polička |
Člen výboru | Vlastimil Makovec |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Na Vápence 1077, 34101 Horažďovice |
Člen výboru | Matěj Brož |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | V Radčicích 292/63, 32200 Plzeň |
Člen výboru | Marian Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov |
Člen výboru | Jakub Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 18.5.2023 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
Předseda výboru | Svatopluk Kunert |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | Terezínská 215/10, 41002 Lovosice |
1. místopředseda výboru | Pavel Macháček |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | 62, 25741 Bukovany |
2. místopředseda výboru | Michal Kozel |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | Sídliště Hegerova 971, 57201 Polička |
člen výboru | Vlastimil Makovec |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | Na Vápence 1077, 34101 Horažďovice |
člen výboru | Matěj Brož |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | V Radčicích 292/63, 32200 Plzeň |
člen výboru | Marian Matějíček |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | Antonína Dvořáka 335, 51101 Turnov |
člen výboru | Jakub Čermák |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2019 do 18.5.2023 |
Adresa | Bratrská 1088/4, 75131 Lipník nad Bečvou |
předseda | Jaroslav Obdržal |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2018 do 2.4.2019 |
Adresa | 28. října 1141, 27711 Neratovice |
IČO (identifikační číslo): | 61387088 |
---|---|
Jméno: | FAN CLUB SPARTA z.s. |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 29. 11. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Milady Horákové 1066/98, Praha 17000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jakub Čermák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Vlastimil Makovec |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Macháček |
Člen statutárního orgánu: | Matěj Brož |
Člen statutárního orgánu: | Marian Matějíček |
Člen statutárního orgánu: | Svatopluk Kunert 19.04.1968 |
Člen statutárního orgánu: | Michal Kozel 21.12.1971 |
IČO: | 61387088 |
---|---|
Firma: | FAN CLUB SPARTA z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 7 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 29. 11. 1994 |
Sídlo: | Milady Horákové 1066/98, Praha 17000 |
---|
Činnosti sportovních klubů |