FALTON , spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FALTON , spol. s r.o. (46905804) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Langrova 1061/43, 62700 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 15. 6. 1992 a je stále aktivní. FALTON , spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o FALTON , spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FALTON , spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 15. 6. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6185 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 46905804 | |
Jméno: | FALTON , spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 15.6.1992 |
Zapsána dne: | 15.6.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 20.5.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 20.5.2014 - 13.9.2016 | |
Základní jmění společnosti: 100.000,-- Kčs, z toho splaceno 50.000,-- Kčs | 15.6.1992 - 29.4.1996 | |
Výše vkladů společníků: Lubomír Smutek ............. 40.000,-- Kčs, splaceno 20.000,-- Kčs Oldřich Staňa .............. 40.000,-- Kčs, splaceno 20.000,-- Kčs Karel Malana ............... 20.000,-- Kčs, splaceno 10.000,-- Kčs | 15.6.1992 - 29.4.1996 | |
Způsob zastupování společnosti: jednateli. | 15.6.1992 - 29.4.1996 | |
Právní forma společnosti: společnost s ručením omezeným | 15.6.1992 - 13.9.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.4.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Langrova 1061/43, Brno 62700, Česká republika | 13.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Langrova 43, Brno , Česká republika | 15.6.1992 - 13.9.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Truhlářství | 30.7.2007 |
Tesařství | 30.7.2007 |
Pokrývačství | 30.7.2007 |
Vodoinstalaterství,topenářství | 30.7.2007 |
projektová činnost ve výstavbě | 13.2.2003 |
topenářství | 13.2.2003 |
provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování | 29.4.1996 |
obstarávání služeb spojených se správou, údržbou a pronájmem nemovitostí | 29.4.1996 |
zprostředkovatelská činnost | 29.4.1996 |
- zámečnictví, klempířství - obchodní živnost: koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 15.6.1992 |
jednatel | Jiří Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Seifertova 1796/8, 66451 Šlapanice |
jednatel | Oldřich Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 13.9.2016 |
Adresa | Těsnohlídkova 1670/3, 66451 Šlapanice |
jednatel | Jiří Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.2014 do 13.9.2016 |
Adresa | Seifertova 1796/8, 66451 Šlapanice |
jednatel | Oldřich Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2014 do 13.9.2016 |
Adresa | Těsnohlídkova 1670/3, 66451 Šlapanice |
jednatel | Oldřich Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 22.5.2014 |
Adresa | Těsnohlídkova 3, 66451 Šlapanice |
jednatel | Jiří Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 13.2.2003 do 20.5.2014 |
Adresa | Puchýřova 5, 62800 Brno |
jednatel | Lubomír Smutek |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1996 do 13.2.2003 |
Adresa | Trávníky 79, Brno |
jednatel | Oldřich Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 22.11.2000 do 13.2.2003 |
Adresa | Těsnohlídkova 3, 66451 Šlapanice |
jednatel | Oldřich Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.1996 do 22.11.2000 |
Adresa | Puchýřova 5, Brno |
jednatel - společník | Lubomír Smutek |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.1992 do 29.4.1996 |
Adresa | Trávníky 79, Brno |
jednatel - společník | Oldřich Staňa |
---|---|
Ve funkci | od 15.6.1992 do 29.4.1996 |
Adresa | Puchýřova 5, Brno |
IČO (identifikační číslo): | 46905804 |
---|---|
Jméno: | FALTON , spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 15. 6. 1992 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 8 |
Sídlo: | Langrova 1061/43, Brno 62700 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2007 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 12. 2002 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 6. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 2. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 7. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Oldřich Staňa |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Staňa |
IČO: | 46905804 |
---|---|
Firma: | FALTON , spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Slatina |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 15. 6. 1992 |
Sídlo: | Langrova 1061/43, Brno 62700 |
---|
Výroba ostatních výrobků stavebního truhlářství a tesařství |
Výroba zámků a kování |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Pokrývačské práce |
Maloobchod s železářským zbožím, barvami, sklem a potřebami pro kutily |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |