FAIZBAR LTD s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FAIZBAR LTD s.r.o. (27142671) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Chlebovická 729/2, 19900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 4. 2004 FAIZBAR LTD s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o FAIZBAR LTD s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FAIZBAR LTD s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 14. 4. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 99494 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27142671 | |
Jméno: | FAIZBAR LTD s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.4.2004 |
Zapsána dne: | 14.4.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 13.5.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 14.4.2004 - 13.5.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chlebovická 729/2, Praha 19900, Česká republika | 13.5.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Třinecká 672, Praha 9 19900, Česká republika | 27.11.2007 - 13.5.2016 |
Adresa: | ul. Kamenická 42, č.p. 624, Praha 7 17000, Česká republika | 14.4.2004 - 27.11.2007 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 16.12.2014 |
Velkoobchod | 16.6.2004 - 16.12.2014 |
Maloobchod se smíšeným zbožím | 16.6.2004 - 16.12.2014 |
Zprostředkování obchodu | 16.6.2004 - 16.12.2014 |
jednatel | Oleg Kornilov |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2007 |
Adresa | Avdejeva, Černomorskogo 3-A, Oděsa |
jednatel | Fliura Kornilova |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 |
Adresa | Chlebovická 729/2, 19900 Praha |
jednatel | Valerii Kornilov |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 |
Adresa | Chlebovická 729/2, 19900 Praha |
jednatel | Oleg Kornilov |
---|---|
Ve funkci | od 14.9.2007 do 13.5.2016 |
Adresa | Avdejeva, Černomorskogo 3-A, Oděsa |
jednatel | Valerii Kornilov |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 13.5.2016 |
Adresa | Chlebovická 729/2, 19900 Praha |
jednatel | Fliura Kornilova |
---|---|
Ve funkci | od 14.3.2014 do 13.5.2016 |
Adresa | Chlebovická 729/2, 19900 Praha |
jednatel | Flyura Kornilova |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2005 do 14.3.2014 |
Adresa | 6, Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Valeriy Kornilov |
---|---|
Ve funkci | od 24.8.2005 do 14.3.2014 |
Adresa | 6, Dvůr Králové nad Labem |
jednatel | Valeriy Kornilov |
---|---|
Ve funkci | od 16.11.2004 do 24.8.2005 |
Adresa | Kojetická 1023, Neratovice |
Jednatel | Gulnazirja Saparova |
---|---|
Ve funkci | od 14.4.2004 do 16.11.2004 |
Adresa | Hřebečská 2597, 27201 Kladno |
IČO: | 27142671 |
---|---|
Firma: | FAIZBAR LTD s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 4. 2004 |
Sídlo: | Chlebovická 729/2, Praha 19900 |
---|
Zprostředkování nespecializovaného velkoobchodu a nespecializovaný velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |