Fagion s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Fagion s.r.o. (48112224) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Resslova 284/9, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 1. 1993 a je stále aktivní. Fagion s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Fagion s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Fagion s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 5. 1. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 33153 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48112224 | |
Jméno: | REALITY TICHÁ ŠÁRKA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.1.1993 |
Zapsána dne: | 5.1.1993 | |
Datum podepsání spol. smlouvy: 23. 11. 1992. | 5.1.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.1.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Resslova 284/9, Plzeň 30100, Česká republika | 26.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lužná 15, čp. 745, Praha 6 16000, Česká republika | 16.3.2002 - 26.8.2016 |
Adresa: | Vodičkova 28, Praha 1 11000, Česká republika | 5.1.1993 - 16.3.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
živnost volná, uvedená v příloze č. 4 živnostenského zákona, s obory činností uvedenými pod čísly 1. až 79. této přílohy | 12.4.2018 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.6.2009 - 12.4.2018 |
realitní činnost | 16.3.2002 - 19.6.2009 |
velkoobchod | 16.3.2002 - 19.6.2009 |
specializovaný maloobchod | 16.3.2002 - 19.6.2009 |
činnost realitní kanceláře | 5.10.1998 - 19.6.2009 |
činnost ekonomických a organizačních poradců | 12.5.1994 - 19.6.2009 |
vedení účetnictví | 12.5.1994 - 19.6.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej vyjma zboží uvedeného v příl. zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a zboží tímto zákonem vyloučeného. | 5.1.1993 - 19.6.2009 |
jednatel | Pavel Tručka |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.2018 |
Adresa | Na Chmelnicích 1519/71, 32300 Plzeň |
jednatel | Pavel Tručka |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 |
Adresa | Na Chmelnicích 1518/69, 32300 Plzeň |
jednatel | Pavel Tručka |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2016 do 11.8.2018 |
Adresa | Na Chmelnicích 1518/69, 32300 Plzeň |
jednatel | Jaroslav Šetek |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.2013 do 26.8.2016 |
Adresa | Půlkruhová 813/34, 16000 Praha |
jednatel | Jaroslav Šetek |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.1998 do 28.6.2013 |
Adresa | Ke dvoru 774/3, Praha 6 |
jednatel | Jaroslav Šetek |
---|---|
Ve funkci | od 5.1.1993 do 5.10.1998 |
Adresa | Donovalská 1760, 14900 Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 48112224 |
---|---|
Jméno: | Fagion s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 1. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Resslova 284/9, Plzeň 30100 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 12. 6. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 1994 |
Zánik oprávnění | 12. 6. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Pavel Tručka |
---|
IČO: | 48112224 |
---|---|
Firma: | Fagion s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 1. 1993 |
Sídlo: | Resslova 284/9, Plzeň 30100 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |