FAEX CZ s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
FAEX CZ s.r.o. (25332236) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 88, 76601 Poteč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 3. 1997 FAEX CZ s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o FAEX CZ s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro FAEX CZ s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 24. 3. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26254 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25332236 | |
Jméno: | FAEX CZ s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.3.1997 |
Zapsána dne: | 24.3.1997 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.3.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 88, Poteč 76601, Česká republika | 1.1.2009 |
---|---|---|
Adresa: | U sokolovny 42, Zádveřice - Raková 76312, Česká republika | 3.3.1998 - 1.1.2009 |
Adresa: | Tečovská 30, Zlín - Malenovice 76302, Česká republika | 24.3.1997 - 3.3.1998 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.1.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.3.1997 - 1.1.2009 |
kompletace technologických zařízení | 24.3.1997 - 1.1.2009 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 24.3.1997 - 1.1.2009 |
čištění vodních technologických systémů | 24.3.1997 - 1.1.2009 |
jednatel | Karel Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2012 |
Adresa | Josefa Valčíka 659, 76601 Valašské Klobouky |
jednatel | Karel Lysák |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2009 do 5.11.2012 |
Adresa | 88, 76601 Poteč |
jednatel | Lubomír Ranocha |
---|---|
Ve funkci | od 24.3.1997 do 1.1.2009 |
Adresa | Přílucká 4121, 76001 Zlín |
IČO: | 25332236 |
---|---|
Firma: | FAEX CZ s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Zlín |
Základní územní jednotka: | Poteč |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 3. 1997 |
Sídlo: | 88, Poteč 76601 |
---|
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |