Facultas Moraviensis Straecorum z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Facultas Moraviensis Straecorum z.s. (44946210) je Spolek. Sídlí na adrese náměstí SNP 1130/22, 61300 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Facultas Moraviensis Straecorum z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Facultas Moraviensis Straecorum z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Facultas Moraviensis Straecorum z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1869 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44946210 | |
Jméno: | Facultas Moraviensis Straecorum z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí SNP 1130/22, Brno 61300, Česká republika | 10.4.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Ladova 1844/28, Brno 62100, Česká republika | 1.1.2014 - 10.4.2018 |
člen Vědecké rady | Vojtěch Polanský |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Za Horou 466, 66482 Říčany |
člen Vědecké rady | Mgr. Jan Šimíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | náměstí SNP 1130/22, 61300 Brno |
člen Vědecké rady | Vítězslav Novák |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Sokolnická 257, 66451 Kobylnice |
člen Vědecké rady | Alexandra Mrkvicová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Loosova 574/5, 63800 Brno |
člen Vědecké rady | Jana Putnová |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Jugoslávská 1739/32, 61300 Brno |
člen Vědecké rady | RNDr. Libor Mrňa Ph.D. |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Křehlíkova 885/40, 62700 Brno |
člen Vědecké rady | Ing. Ladislav Káňa |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Renneská třída 403/25, 63900 Brno |
místopředseda Vědecké rady | Ing. Václav Badura |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Nová 300, 66484 Babice u Rosic |
člen Vědecké rady | Ing. Jiří Kazelle |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Charvatská 1443/40, 61200 Brno |
člen Vědecké rady | MgA. Jan Šimíček |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Bednaříkova 2186/3, 62800 Brno |
člen Vědecké rady | Josef Nečas |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Novotného 1158/27, 61300 Brno |
člen Vědecké rady | ThMgr. Milan Klapetek |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Otakara Ševčíka 1671/64, 63600 Brno |
člen Vědecké rady | Ilona Koňárková |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Průchodní 378/1, 60200 Brno |
místopředseda Vědecké rady | Jaroslav Kramář |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Příční 119/11, 60200 Brno |
místopředseda Vědecké rady | Jaroslav Cedidla |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 |
Adresa | Lužní 2837/5, 75002 Přerov |
člen Vědecké rady | Milán Skřebský |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 do 26.5.2021 |
Adresa | Stará osada 3972/19, 61500 Brno |
místopředseda Vědecké rady | Mgr. Jiří Mottl |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2018 do 15.1.2020 |
Adresa | Marie Hübnerové 1702/54, 62100 Brno |
IČO: | 44946210 |
---|---|
Firma: | Facultas Moraviensis Straecorum z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-sever |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 23. 4. 1992 |
Sídlo: | náměstí SNP 1130/22, Brno 61300 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |