F & V Café, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
F & V Café, spol. s r.o. (25305301) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Svatopluka Čecha 769/28, 61200 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 7. 1996 a je stále aktivní. F & V Café, spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o F & V Café, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro F & V Café, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24073 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25305301 | |
Jméno: | F & V Café, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.7.1996 |
Zapsána dne: | 16.7.1996 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 1.7.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.7.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 16.7.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Svatopluka Čecha 769/28, Brno 61200, Česká republika | 4.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Svatopluka Čecha 28, Brno 61200, Česká republika | 16.7.1996 - 4.11.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 1.7.2014 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 28.5.2009 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 28.5.2009 |
silniční motorová doprava nákladní | 24.9.1998 - 28.5.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.7.1996 - 28.5.2009 |
jednatel | Jan Vitoslavský |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 |
Adresa | Svatopluka Čecha 769/28, 61200 Brno |
jednatel | Zbyněk Filla |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.2016 |
Adresa | Rekreační 138/8, 63500 Brno |
jednatel | Jan Vitoslavský |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1996 do 4.11.2016 |
Adresa | Svatopluka Čecha 28, 61200 Brno |
jednatel | Zbyněk Filla |
---|---|
Ve funkci | od 28.6.1999 do 4.11.2016 |
Adresa | Rekreační 8, 63500 Brno-Kníničky |
jednatel | Zbyněk Filla |
---|---|
Ve funkci | od 16.7.1996 do 28.6.1999 |
Adresa | Grohova 36, 60200 Brno |
IČO (identifikační číslo): | 25305301 |
---|---|
Jméno: | F & V Café, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 16. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Svatopluka Čecha 769/28, Brno 61200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1998 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Vitoslavský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Zbyněk Filla |
IČO: | 25305301 |
---|---|
Firma: | F & V Café, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Královo Pole |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 16. 7. 1996 |
Sídlo: | Svatopluka Čecha 769/28, Brno 61200 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Silniční nákladní doprava |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |