F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ (25393847) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Přívozská 703/10, 70200 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 3. 1998 F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 11. 3. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 1307 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25393847 | |
Jméno: | F.L.A.M.E. v.o.s. " v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 11.3.1998 |
Zapsána dne: | 11.3.1998 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společníci se dohodli na zrušení společnosti s likvidací ke dni 01.11.2012 a jmenovali likvidátora společnosti. | 22.11.2012 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Přívozská 703/10, Ostrava 70200, Česká republika | 22.10.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Přívozská 10, Moravská Ostrava 70200, Česká republika | 11.3.1998 - 22.10.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej | 11.3.1998 - 3.10.2012 |
zprostředkovatelská činnost | 11.3.1998 - 3.10.2012 |
tvorba software | 11.3.1998 - 3.10.2012 |
poradenství (kromě psychologického poradenství) | 11.3.1998 - 3.10.2012 |
drobné opravy a úpravy výrobků, kromě příloh zákona 455/1991 Sb. | 11.3.1998 - 3.10.2012 |
Aleš Kavik | |
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Nádražní 615/30, 70200 Ostrava |
Nikola Gorgol | |
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Lesní 926/15a, 74723 Bolatice |
Nikola Gorgol | |
Ve funkci | od 21.12.2013 do 22.10.2015 |
Adresa | Lesní 926/15a, 74723 Bolatice |
Aleš Kavik | |
Ve funkci | od 21.12.2013 do 22.10.2015 |
Adresa | Nádražní 615/30, 70200 Ostrava |
Aleš Kavik | |
Ve funkci | od 11.3.1998 do 21.12.2013 |
Adresa | Holešova 9 , Ostrava-Radvanice |
Nikola Gorgol | |
Ve funkci | od 11.3.1998 do 21.12.2013 |
Adresa | Engelmüllerova 6/3031 , Ostrava 1 |
Pavel Balus | |
Ve funkci | od 11.3.1998 do 10.3.2009 |
Adresa | J. Brabce 5, Ostrava-Moravská Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 25393847 |
---|---|
Jméno: | F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 11. 3. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Nikola Gorgol |
---|
IČO: | 25393847 |
---|---|
Firma: | F.L.A.M.E. v.o.s. "^ v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 3. 1998 |
Sídlo: | Přívozská 703/10, Ostrava 70200 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |