F.K. VIKTORIA VŠETATY, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
F.K. VIKTORIA VŠETATY, z.s. (42738547) je Spolek. Sídlí na adrese Plukovníka Švece 142, 27716 Všetaty. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 F.K. VIKTORIA VŠETATY, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o F.K. VIKTORIA VŠETATY, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro F.K. VIKTORIA VŠETATY, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 1891 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42738547 | |
Jméno: | TJ Sokol Všetaty, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Plukovníka Švece 142, Všetaty 27716, Česká republika | 26.7.2017 |
---|---|---|
Adresa: | , Všetaty , | 1.1.2014 - 26.7.2017 |
předseda | Jaroslav Kubánek |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2017 |
Adresa | Mělnická 299, 27716 Všetaty |
místopředseda | Radim Mádr |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2017 do 8.8.2022 |
Adresa | Pod Strání 63, 27716 Všetaty |
IČO: | 42738547 |
---|---|
Firma: | F.K. VIKTORIA VŠETATY, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Všetaty |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 3. 6. 1991 |
Sídlo: | Plukovníka Švece 142, Všetaty 27716 |
---|
Provozování sportovních zařízení |