F-consulting s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
F-consulting s.r.o. (27642801) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nerudova 237/39, 11800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 1. 2007 a je stále aktivní. F-consulting s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o F-consulting s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro F-consulting s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 11. 1. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 121024 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27642801 | |
Jméno: | F-consulting s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.1.2007 |
Zapsána dne: | 11.1.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.1.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nerudova 237/39, Praha 1 11800, Česká republika | 11.1.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti | 21.2.2022 |
zpracování dat, služby databank, správa sítí | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
realitní činnost | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
velkoobchod | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
zprostředkování obchodu a služeb | 11.1.2007 - 21.2.2022 |
jednatel | Monika Feřteková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2016 |
Adresa | Nerudova 237/39, 11800 Praha |
jednatel | MUDr. Daniel Feřtek |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2021 do 21.2.2022 |
Adresa | Nerudova 237/39, 11800 Praha |
jednatel | MUDr. Daniel Feřtek |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2007 do 6.6.2021 |
Adresa | Nerudova 237/39, 11800 Praha 1 |
jednatel | Monika Feřteková |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2007 do 6.3.2016 |
Adresa | Národních mučedníků 255, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Pharm.Dr. Marina Feřtek |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2008 do 24.5.2012 |
Adresa | náměstí 5. května 888, 50002 Hradec Králové |
jednatel | MUDr. Jan Feřtek MBA |
---|---|
Ve funkci | od 11.9.2008 do 10.10.2008 |
Adresa | Národních mučedníků 255, 50008 Hradec Králové |
jednatel | Pharm.Dr. Marina Feřtek |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.2007 do 11.9.2008 |
Adresa | Národních mučedníků 255, 50008 Hradec Králové |
IČO (identifikační číslo): | 27642801 |
---|---|
Jméno: | F-consulting s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 11. 1. 2007 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Nerudova 237/39, Praha 11800 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | MUDr. Daniel Feřtek |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Monika Feřteková |
Člen statutárního orgánu: | Marina Feřtek |
IČO: | 27642801 |
---|---|
Firma: | F-consulting s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 1. 2007 |
Sídlo: | Nerudova 237/39, Praha 11800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní vzdělávání j. n. |