F & Č veřejná obchodní společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
F & Č veřejná obchodní společnost (19013329) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Tyršova 1037/12, 79001 Jeseník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 8. 1991 F & Č veřejná obchodní společnost má dva obory činností.
Jako zdroj dat o F & Č veřejná obchodní společnost nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro F & Č veřejná obchodní společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 29. 8. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 358 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 19013329 | |
Jméno: | F & Č veřejná obchodní společnost | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 29.8.1991 |
Zapsána dne: | 29.8.1991 | |
Zastupování: Každý ze společníků zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně. | 29.8.1991 - 14.2.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tyršova 1037/12, Jeseník 79001, Česká republika | 18.11.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Tyršova 1037/12, Jeseník 79001, Česká republika | 31.1.2012 - 18.11.2016 |
Adresa: | Tyršova 1037/12, Jeseník 79001, Česká republika | 15.10.2011 - 31.1.2012 |
Adresa: | Tyršova 1037/12, Jeseník 79001, Česká republika | 14.2.1996 - 15.10.2011 |
Adresa: | , Jeseník , Česká republika | 29.8.1991 - 14.2.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.10.2011 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 14.2.1996 - 15.10.2011 |
zprostředkovatelská činnost | 14.2.1996 - 15.10.2011 |
obcodní činnost včetně zahaničně obcodní činnosti | 29.8.1991 - 14.2.1996 |
Člen statutárního orgánu | Karel Fritscher |
---|---|
Ve funkci | od 13.1.2023 |
Adresa | Fibichova 925/31, 77900 Olomouc |
Člen statutárního orgánu | Vilém Černý |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 |
Adresa | Zlatá stezka 1192/4, 79001 Jeseník |
Člen statutárního orgánu | Karel Fritscher |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2015 do 13.1.2023 |
Adresa | Marie Pospíšilové 444/1, 77900 Olomouc |
Člen statutárního orgánu | Karel Fritscher |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Marie Pospíšilové 444/1, 77900 Olomouc |
Člen statutárního orgánu | Vilém Černý |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.2012 do 26.10.2015 |
Adresa | Zlatá stezka 1192/4, 79001 Jeseník |
Společník | Karel Fritscher, ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.1996 do 31.1.2012 |
Adresa | Tyršova 1037/12, 79001 Jeseník |
Člen statutárního orgánu | Vilém Černý |
---|---|
Ve funkci | od 14.2.1996 do 31.1.2012 |
Adresa | Zlatá stezka 1192/4, 79001 Jeseník |
Společník | Karel Fritscher, ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.1991 do 14.2.1996 |
Adresa | Tyršova 1037/12, 79001 Jeseník |
Společník | Vilém Černý, ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 29.8.1991 do 14.2.1996 |
Adresa | Zlatá stezka 1192/4, 79001 Jeseník |
IČO: | 19013329 |
---|---|
Firma: | F & Č veřejná obchodní společnost |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Jeseník |
Základní územní jednotka: | Jeseník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 8. 1991 |
Sídlo: | Tyršova 1037/12, Jeseník 79001 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |