F.B.K., spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
F.B.K., spol. s r.o. (43225454) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Burianova 2764/8, 40011 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 30. 9. 1991 a je stále aktivní. F.B.K., spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o F.B.K., spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro F.B.K., spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 30. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 960 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 43225454 | |
Jméno: | F.B.K., spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 30.9.1991 |
Zapsána dne: | 30.9.1991 | |
Údaje o založení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou ze dne 30.9.1991. | 30.9.1991 - 17.2.2000 |
Základní kapitál | 135 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.11.1991 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 30.9.1991 - 18.11.1991 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
zprostředkování v oblasti obchodu | 17.2.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 23.5.1995 |
export skla a sklářských výrobků, v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění správního orgánu | 18.11.1991 - 23.5.1995 |
zprostředkovatelské služby | 30.9.1991 - 23.5.1995 |
export a import dřeva, řeziva a dřevařských produktů a poloto - varů, elektroniky a elektrozařízení všeho druhu, stavebnin a stavebních produktů, ovoce, zeleniny a potravin, textílií a textilních výrobků, sportovních oděvů a sportovních potřeb, v rozsahu nevyžadujícím zvláštní oprávnění dle zák. č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů | 30.9.1991 - 23.5.1995 |
obchodní činnost | 30.9.1991 - 23.5.1995 |
Jednatel | Horst Freigang |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.1995 |
Adresa | Buriánova 8, Ústí nad Labem |
Společník | Mario Katovic |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1991 do 23.5.1995 |
Adresa | , Kempten, Schwalbenweg 76, SRN |
Společník | Horst Freigang |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1991 do 23.5.1995 |
Adresa | Dimitrovova 56, Ústí nad Labem |
Společník | Michael Beck |
---|---|
Ve funkci | od 30.9.1991 do 18.11.1991 |
Adresa | , Kempten, Aybühlweg 32, SRN |
IČO (identifikační číslo): | 43225454 |
---|---|
Jméno: | F.B.K., spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 30. 9. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 2. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 4. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Horst Freigang |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Gabriela Menčlová |
Člen statutárního orgánu: | Monika Pechová |
IČO: | 43225454 |
---|---|
Firma: | F.B.K., spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-Severní Terasa |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 30. 9. 1991 |
Sídlo: | Burianova 2764/8, Ústí nad Labem 40011 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení se dřevem a stavebními materiály |