EXPOS, s r.o. - v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EXPOS, s r.o. - v likvidaci (47910895) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Břeclav. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 5. 1993 EXPOS, s r.o. - v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EXPOS, s r.o. - v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EXPOS, s r.o. - v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 9896 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47910895 | |
Jméno: | EXPOS, s r.o. - v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.5.1993 |
Zapsána dne: | 20.5.1993 | |
Právním důvodem vstupu společnosti do likvidace je rozhodnutí valné hromady. | 30.12.2008 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.5.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Sovadinova 6, Břeclav 69002, Česká republika | 22.4.1996 |
---|---|---|
Adresa: | Husova 3016, Břeclav , Česká republika | 20.5.1993 - 22.4.1996 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 20.5.1993 |
jednatel | Ing. Michal Kolárik |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1998 |
Adresa | Šilingrova 39, Břeclav |
jednatel | Juraj Tkáčik |
---|---|
Ve funkci | od 21.7.1998 |
Adresa | U Zbrodku 1554, Břeclav |
jednatel | Ing. Stanislav Marinov CSc. |
---|---|
Ve funkci | od 22.4.1996 do 21.7.1998 |
Adresa | Sovadinova 6, 69002 Břeclav |
jednatel | Ing. Stanislav Marinov |
---|---|
Ve funkci | od 20.5.1993 do 22.4.1996 |
Adresa | Husova 3016, Břeclav |
IČO: | 47910895 |
---|---|
Firma: | EXPOS, s r.o. - v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Břeclav |
Základní územní jednotka: | Břeclav |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 5. 1993 |
Sídlo: | , Břeclav |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |