EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ (25380729) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Šimáčkova 1011/25, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 9. 1997 EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 9. 9. 1997 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16943 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25380729 | |
Jméno: | EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 9.9.1997 |
Zapsána dne: | 9.9.1997 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6.4.2017, č.j. 29Cm 187/2016-10, které nabylo právní moci dne 25.5.2017, byla společnost zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 2.6.2017 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.9.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Šimáčkova 1011/25, Ostrava 70900, Česká republika | 24.2.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Šimáčkova 25, Ostrava 70900, Česká republika | 10.6.2009 - 24.2.2016 |
Adresa: | Šimáčkova 25, Ostrava-Mar. Hory , Česká republika | 9.9.1997 - 10.6.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.2.2016 - 5.10.2017 |
návrhy a realizace výstavních expozic | 9.9.1997 - 24.2.2016 |
Jednatel | Petr Krhut |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2016 |
Adresa | Hlučínská 1275/49, 74714 Ludgeřovice |
jednatel | Petr Krhut |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2009 do 24.2.2016 |
Adresa | Šimáčkova 25, 70900 Ostrava |
jednatel | Petr Krhut |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1997 do 10.6.2009 |
Adresa | Šimáčkova 25, Ostrava-Mar. Hory |
jednatel | Jaroslav Černý |
---|---|
Ve funkci | od 9.9.1997 do 15.7.1998 |
Adresa | Jičínská 19/285, Ostrava-Výškovice |
IČO (identifikační číslo): | 25380729 |
---|---|
Jméno: | EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 9. 9. 1997 |
Sídlo: | Šimáčkova 1011/25, Ostrava 70900 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Petr Krhut |
---|
IČO: | 25380729 |
---|---|
Firma: | EXPOMONT Ostrava spol. s r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 9. 1997 |
Sídlo: | Šimáčkova 1011/25, Ostrava 70900 |
---|
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |