EXPERT BARTER, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EXPERT BARTER, s.r.o. (25853341) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Tovární 537/8, 70900 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 2. 2000 a je stále aktivní. EXPERT BARTER, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EXPERT BARTER, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EXPERT BARTER, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 2. 2000 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 22205 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25853341 | |
Jméno: | EXPERT BARTER, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 24.2.2000 |
Zapsána dne: | 24.2.2000 | |
Potvrzením o ukončení exekuce ze dne 10.9.2004, sp. zn. EX 541/04, oznámil exekutor JUDr. Milan Vlha, že pověření k provedení exekuce zaniklo, neboť vymáhaná povinnost byla v plném rozsahu vymožena (§ 51 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb.) | 16.9.2004 - 16.9.2004 | |
Usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 1.7.2004, čj. 53 Nc 1318/2004-4 nařídil soud exekuci podle vykonatelného rozsudku Okrseního soudu v Novém Jičíně ze dne 10.12.2003, čj. 24 C 192/2003-22 na majetek povinného ZETEM LET, s.r.o. se sídlem Ostra va, Mariánské Hory, 28. října 165/68, k uspokojení pohlédávky oprávněného MIRAMO spol. s r.o. se sídlem Albrechtičky 69, ve výši 1862,80 Kč s příslušenstvím. Provedením exekuce je pověřen JUDr. Milan Vlha, soudní exekutor Exekutorského úřadu Ostrava, se sídlem Dlouhá 3, Ostrava. | 23.7.2004 - 16.9.2004 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.2.2023 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.2.2000 - 22.2.2023 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Tovární 537/8, Ostrava 70900, Česká republika | 23.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Mojmírovců 87/6, Ostrava 70900, Česká republika | 6.9.2013 - 23.11.2019 |
Adresa: | Slévárenská 408/18, Ostrava 70900, Česká republika | 20.10.2005 - 6.9.2013 |
Adresa: | 28. října 165/68, Ostrava 70900, Česká republika | 23.7.2004 - 20.10.2005 |
Adresa: | Letiště Ostrava - Mošnov 345 L 1, Mošnov 74251, Česká republika | 24.2.2000 - 23.7.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 22.2.2023 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.2.2023 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 12.11.2010 - 22.2.2023 |
služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 20.10.2005 - 12.11.2010 |
činnost podnikatelských, finančních, oragnizačních a ekonomických poradců | 15.2.2005 - 12.11.2010 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 15.2.2005 - 22.2.2023 |
realitní činnost | 8.9.2001 - 12.11.2010 |
vedení účetní a hospodářské agendy a administrativní práce | 24.2.2000 - 15.2.2005 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 24.2.2000 - 12.11.2010 |
zprostředkování obchodu a služeb | 24.2.2000 - 12.11.2010 |
pronájem motorových vozidel | 24.2.2000 - 12.11.2010 |
Jednatel | Zdeňka Honusová |
---|---|
Ve funkci | od 22.2.2023 |
Adresa | Baarova 1160/17, 70900 Ostrava |
jednatel | Zdeňka Honusová |
---|---|
Ve funkci | od 20.4.2017 do 22.2.2023 |
Adresa | Baarova 1160/17, 70900 Ostrava |
jednatel | Zdeňka Honusová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2004 do 20.4.2017 |
Adresa | Baarova 1160/17, Ostrava |
jednatel | Zdeňka Honusová |
---|---|
Ve funkci | od 23.7.2004 do 20.4.2017 |
Adresa | Baarova 1160/17, Ostrava |
jednatel | Zdeňka Honusová |
---|---|
Ve funkci | od 24.2.2000 do 23.7.2004 |
Adresa | Požárnická 68, Hlučín-Bobrovníky |
IČO (identifikační číslo): | 25853341 |
---|---|
Jméno: | EXPERT BARTER, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 24. 2. 2000 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Tovární 537/8, Ostrava 70900 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 7. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 21. 3. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | Zdeňka Honusová |
---|
IČO: | 25853341 |
---|---|
Firma: | EXPERT BARTER, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Mariánské Hory a Hulváky |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 24. 2. 2000 |
Sídlo: | Tovární 537/8, Ostrava 70900 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Univerzální administrativní činnosti |