expat advisors s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
expat advisors s.r.o. (07320612) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vojtěšská 211/6, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 7. 2018 a je stále aktivní. expat advisors s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o expat advisors s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro expat advisors s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 7. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 299055 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07320612 | |
Jméno: | expat advisors s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.7.2018 |
Zapsána dne: | 26.7.2018 |
Základní kapitál | 1 200 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.7.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000, Česká republika | 26.7.2018 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 26.7.2018 |
Jednatel | Mgr. Ing. Michael Novák |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2021 |
Adresa | V louce 531, 10300 Praha |
Jednatel | JUDr. Monika Rutlandová |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2018 |
Adresa | dr. Zikmunda Wintra 376/5, 16000 Praha |
Jednatel | Mgr. Vojtěch Makovec |
---|---|
Ve funkci | od 1.7.2023 |
Adresa | Na Hanspaulce 1379/5, 16000 Praha |
Jednatel | Mgr. Vojtěch Makovec |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2018 do 1.7.2023 |
Adresa | Fetrovská 888/39, 16000 Praha |
Jednatel | Mgr. Ing. Michael Novák |
---|---|
Ve funkci | od 26.7.2018 do 28.1.2021 |
Adresa | Osadní 869/32, 17000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 07320612 |
---|---|
Jméno: | expat advisors s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 7. 2018 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 7. 2018 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Ing. Michael Novák |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | JUDr. Monika Rutlandová |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Vojtěch Makovec |
IČO: | 07320612 |
---|---|
Firma: | expat advisors s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 7. 2018 |
Sídlo: | Vojtěšská 211/6, Praha 11000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |