EXCOMM, s.r.o., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EXCOMM, s.r.o., v likvidaci (60724978) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Bojišti 2585, 66902 Znojmo. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 20. 10. 1994 EXCOMM, s.r.o., v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o EXCOMM, s.r.o., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EXCOMM, s.r.o., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 20. 10. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 16889 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60724978 | |
Jméno: | EXCOMM, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 20.10.1994 |
Zapsána dne: | 20.10.1994 | |
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 16.2.2023, č.j. 36 Cm 7/2022-72, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Usnesení nabylo právní moci dne 23.12.2023. | 22.1.2024 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 20.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | MUDr. Jana Janského 2585/5, Znojmo 66902, Česká republika | 18.2.2010 |
---|---|---|
Adresa: | Preslova 119/87, Brno 60200, Česká republika | 20.10.1994 - 18.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.2.2010 - 11.4.2022 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. Zprostředkovatelská činnost. Činnost realitní kanceláře. | 20.10.1994 - 18.2.2010 |
jednatel | Klaus Rapf |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2010 |
Adresa | Wimmergasse , Wien |
jednatel | Vendula Kunčíková |
---|---|
Ve funkci | od 20.10.1994 do 18.2.2010 |
Adresa | Preslova 119/87, 60200 Brno |
IČO: | 60724978 |
---|---|
Firma: | EXCOMM, s.r.o., v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Znojmo |
Základní územní jednotka: | Znojmo |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 20. 10. 1994 |
Sídlo: | Na Bojišti 2585, Znojmo 66902 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |