EXAC s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EXAC s.r.o. (45538140) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zbraslavská 27/29, 15900 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 1992 a je stále aktivní. EXAC s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EXAC s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EXAC s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 85287 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45538140 | |
Jméno: | EXAC s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.1992 |
Zapsána dne: | 26.3.1992 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 18.6.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 18.6.2014 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou dne 17. 3. 1992 podle zák. č. 513/91 Sb. | 26.3.1992 |
Základní kapitál | 260 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 31.1.1995 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.1992 - 31.1.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Zbraslavská 27/29, Praha 15900, Česká republika | 24.5.2023 |
---|---|---|
Adresa: | Zbraslavská 27, Praha 5 15900, Česká republika | 27.7.2001 - 24.5.2023 |
Adresa: | Východní 274, Hradec Králové , Česká republika | 26.3.1992 - 27.7.2001 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení | 24.5.2023 |
Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 24.5.2023 |
zpracování dat,služby databank,správa sítí | 1.3.2007 - 18.6.2014 |
výroba,instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 1.3.2007 - 18.6.2014 |
výroba,instalace a opravy elektronických zařízení | 1.3.2007 - 18.6.2014 |
výroba a opravy elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení | 1.3.2007 - 18.6.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 5.9.2005 - 18.6.2014 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 5.9.2005 - 18.6.2014 |
reklamní činnost a marketing | 5.9.2005 - 18.6.2014 |
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 5.9.2005 - 18.6.2014 |
nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků | 5.9.2005 - 18.6.2014 |
Realitní kancelář. | 17.2.1998 - 18.6.2014 |
Zprostředkování obchodní činnosti. | 17.2.1998 - 18.6.2014 |
Zprostředkování služeb v oblasti výpočetní techniky. | 17.2.1998 - 18.6.2014 |
Nákup zboží za účelem jeho prodeje a prodej. | 26.3.1992 - 5.9.2005 |
Jednatel | Ing. Miroslav Vozňák |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 |
Adresa | Jasmínová 2605/17, 10600 Praha |
Jednatel | Ing. Jan Křen |
---|---|
Ve funkci | od 3.3.2021 |
Adresa | Zbraslavská 27/29, 15900 Praha |
Jednatel | Ing. Jan Křen |
---|---|
Ve funkci | od 18.6.2014 do 3.3.2021 |
Adresa | Zbraslavská 27/29, 15900 Praha 5 |
Jednatel | Ing. Jan Křen |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.1999 do 18.6.2014 |
Adresa | Zbraslavská 27, 15900 Praha 5 |
Jednatel | Ing. Miroslav Vozňák |
---|---|
Ve funkci | od 31.1.1995 do 18.6.2014 |
Adresa | Jasmínová 17, 10000 Praha 10 |
Jednatel | Ing. Jan Křen |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.1992 do 8.4.1999 |
Adresa | Kukelská 926, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 45538140 |
---|---|
Jméno: | EXAC s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 3. 1992 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Zbraslavská 27/29, Praha 15900 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2007 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 3. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 4. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 4. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 15. 1. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Křen |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Vozňák |
IČO: | 45538140 |
---|---|
Firma: | EXAC s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Velká Chuchle |
Počet zaměstnanců: | 6 - 9 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 1992 |
Sídlo: | Zbraslavská 27/29, Praha 15900 |
---|
Výroba elektronických součástek |
Výroba počítačů a periferních zařízení |
Výroba elektrických motorů, generátorů a transformátorů |
Opravy elektrických zařízení |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s farmaceutickými výrobky |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Vydávání softwaru |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |