Evolution Racing Prague s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Evolution Racing Prague s.r.o. (24714992) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese náměstí Prezidenta Masaryka 106, 14800 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 2010 Evolution Racing Prague s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o Evolution Racing Prague s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Evolution Racing Prague s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 168259 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24714992 | |
Jméno: | Evolution Racing Prague s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.7.2010 |
Zapsána dne: | 29.7.2010 |
Základní kapitál | 204 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | náměstí Prezidenta Masaryka 106, Praha 4 14800, Česká republika | 29.7.2010 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2010 |
jednatel | Ing. Filip Sajler |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2013 |
Adresa | U Hranic 3221/16, 10000 Praha |
jednatel | Martin Jerman |
---|---|
Ve funkci | od 26.4.2014 |
Adresa | K Hutím 690, 19800 Praha |
jednatel | Ing. Gabriela Sajlerová |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.2021 |
Adresa | U Hranic 3221/16, 10000 Praha |
jednatel | Ing. Gabriela Sajlerová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 18.3.2021 |
Adresa | U hranic 3221/16, 10000 Praha 10 |
jednatel | Martin Jerman |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 26.4.2014 |
Adresa | K Hutím 690, 19000 Praha 9 |
jednatel | Ing. Filip Sajler |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2010 do 26.6.2013 |
Adresa | U hranic 3221/16, 10000 Praha 10 |
IČO: | 24714992 |
---|---|
Firma: | Evolution Racing Prague s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Kunratice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 29. 7. 2010 |
Sídlo: | náměstí Prezidenta Masaryka 106, Praha 14800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Poradenství v oblasti řízení |
Reklamní činnosti |
Provozování kulturních zařízení |