Events Group s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Events Group s.r.o. v likvidaci (14415551) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 51, 76701 Lutopecny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 4. 2022 a je stále aktivní. Events Group s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Events Group s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Events Group s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 21. 4. 2022 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 128216 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 14415551 | |
Jméno: | Events Group s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.4.2022 |
Zapsána dne: | 21.4.2022 | |
Společnost byla zrušena s likvidací dnem 9.5.2024. Právní důvod zrušení: Rozhodnutí valné hromady společnosti o vstupu do likvidace ze dne 9.5.2024. Vstup do likvidace ke dni 9.5.2024. Věřitelé se vyzývají, aby přihlásili své pohledávky, popř. jiná práva, v zákonné lhůtě na adrese společnosti (likvidátora). Toto oznámení je první výzva pro věřitele. | 9.5.2024 |
Základní kapitál | 20 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.4.2022 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 51, Lutopecny 76701, Česká republika | 21.4.2022 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí. | 21.4.2022 |
Jednatel | Bc. Václav Piškula |
---|---|
Ve funkci | od 4.5.2022 |
Adresa | 51, 76701 Lutopecny |
Jednatel | Ing. Martin Kožík |
---|---|
Ve funkci | od 7.8.2024 |
Adresa | 68, 76701 Lutopecny |
Jednatel | Ing. Martin Kožík |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2022 do 7.8.2024 |
Adresa | 70, 76701 Lutopecny |
Jednatel | Ing. Martin Kožík |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2022 do 14.7.2022 |
Adresa | 68, 76701 Lutopecny |
Jednatel | Václav Piškula |
---|---|
Ve funkci | od 21.4.2022 do 4.5.2022 |
Adresa | 51, 76701 Lutopecny |
IČO (identifikační číslo): | 14415551 |
---|---|
Jméno: | Events Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 21. 4. 2022 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 51, Lutopecny 76701 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 8. 2022 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 8. 2022 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2022 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Martin Kožík |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Václav Piškula |
IČO: | 14415551 |
---|---|
Firma: | Events Group s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Kroměříž |
Základní územní jednotka: | Lutopecny |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 4. 2022 |
Sídlo: | 51, Lutopecny 76701 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |