EVAPP s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EVAPP s.r.o. (25644084) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Vyhlídkova 385/20, 19600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 2. 1998 a je stále aktivní. EVAPP s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o EVAPP s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EVAPP s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 57531 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25644084 | |
Jméno: | EVAPP s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.2.1998 |
Zapsána dne: | 6.2.1998 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 2.9.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.9.2014 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.2.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vyhlídkova 385/20, Praha 19600, Česká republika | 17.7.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Dr. Marodyho 177, Praha - Čakovice 19600, Česká republika | 6.2.1998 - 17.7.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.9.2014 |
zednictví | 6.2.1998 |
provozování čerpacích stanov s palivy a mazivy | 6.2.1998 - 2.9.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 6.2.1998 - 2.9.2014 |
jednatel | ing. Pavel Mrštík |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2014 |
Adresa | Vyhlídkova 385/20, 19600 Praha |
jednatel | ing. Pavel Mrštík |
---|---|
Ve funkci | od 6.2.1998 do 2.8.2014 |
Adresa | Vyhlídkova 385, 19600 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 25644084 |
---|---|
Jméno: | EVAPP s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 2. 1998 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Vyhlídkova 385/20, Praha 19600 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 2. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 3. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 2. 1998 |
Zánik oprávnění | 29. 2. 2000 |
Člen statutárního orgánu: | ing. Pavel Mrštík |
---|
IČO: | 25644084 |
---|---|
Firma: | EVAPP s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha-Čakovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 2. 1998 |
Sídlo: | Vyhlídkova 385/20, Praha 19600 |
---|
Výstavba bytových a nebytových budov |
Demolice a příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Skladování |
Činnosti zastaváren |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Balicí činnosti |