EUROTYRES s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
EUROTYRES s.r.o. (27063160) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Štěrboholská 1476/85, 10200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 5. 2003 a je stále aktivní. EUROTYRES s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o EUROTYRES s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro EUROTYRES s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 26. 5. 2003 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 93560 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27063160 | |
Jméno: | EUROTYRES s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.5.2003 |
Zapsána dne: | 26.5.2003 |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.2.2005 | |
Základní kapitál | 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.5.2003 - 28.2.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Štěrboholská 1476/85, Praha 10 10200, Česká republika | 8.2.2006 |
---|---|---|
Adresa: | Štěrboholská , Praha 10 - Hostivař 10000, Česká republika | 26.5.2003 - 8.2.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
silniční motorová doprava nákladní | 4.1.2005 |
velkoobchod | 26.5.2003 |
zprostředkování služeb | 26.5.2003 |
údržba motorových vozidel a jejich příslušenství | 26.5.2003 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 26.5.2003 |
jednatel | Jiří Březina |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2017 |
Adresa | 229, 25063 Sluhy |
Jednatel | Monika Šindelářová |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2021 do 22.6.2023 |
Adresa | 257, 25063 Sluhy |
Jednatel | Monika Prokešová |
---|---|
Ve funkci | od 28.4.2017 do 17.2.2021 |
Adresa | 257, 25063 Sluhy |
jednatel | Jiří Březina |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2016 do 11.5.2017 |
Adresa | Domkářská 20/2, 10200 Praha |
jednatel | Jiří Březina |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2008 do 13.5.2016 |
Adresa | Domkařská 20/2, 10200 Praha 10 |
jednatel | Michal Pětroš |
---|---|
Ve funkci | od 25.3.2008 do 10.2.2011 |
Adresa | K Hájku 2984, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Alexander Březina |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2005 do 25.3.2008 |
Adresa | náměstí starosty Pavla 44, 27201 Kladno |
jednatel | David Pacák |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2005 do 25.3.2008 |
Adresa | Příkrá 17, 25066 Zdiby |
jednatel | Alexander Březina |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2003 do 4.1.2005 |
Adresa | Bulharská 2209, 27201 Kladno |
jednatel | Miroslav Malý |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2003 do 16.7.2004 |
Adresa | Kasalická 361, 19000 Praha 9 |
IČO (identifikační číslo): | 27063160 |
---|---|
Jméno: | EUROTYRES s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 5. 2003 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Štěrboholská 1476/85, Praha 10200 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 12. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2003 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 1. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 5. 2003 |
Zánik oprávnění | 17. 1. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Monika Prokešová |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Jiří Březina |
IČO: | 27063160 |
---|---|
Firma: | EUROTYRES s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 15 |
Počet zaměstnanců: | 20 - 24 zaměstnanci |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 5. 2003 |
Sídlo: | Štěrboholská 1476/85, Praha 10200 |
---|
Výroba elektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Nespecializovaný velkoobchod |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |